KRS 0000094828
NIP5761452095
REGON53230261100000
NazwaNASYCALNIA PLUDRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNASYCALNIA PLUDRY
Data rejestracji 28 lut 2002 (23 lata temu) 28 lut 2002
Data usunięcia 04 mar 2014 04 mar 2014
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA WYZWOLENIA, 18, PLUDRY, 46-375, PLUDRY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3831Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEJERZY IGNACY RAINHOLC
Likwidator
2013-02-21
2014-03-04
DANUTA BARBARA CHOJNACKA
Członek Organu Nadzoru
2006-10-26
2007-07-10
RAFAŁ RAINHOLC
Członek Organu Nadzoru
2006-10-26
2007-07-10
ZYGFRYD JOACHIM WIECZOREK
Członek Organu Nadzoru
2006-10-26
2007-07-10
JERZY IGNACY RAINHOLC
Wspólnik
2002-11-05
2014-03-04
498 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.800,00 ZŁ
RAFAŁ RAINHOLC
Wspólnik
2007-03-14
2007-07-10
53 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 53.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI; W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEST UPOWAŻNIONY PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, W RAZIE JEGO POWOŁANIA.
JERZY IGNACY RAINHOLC
PREZES
2008-02-20
2013-02-21
IZABELA PATRYCJA KRAWCZYŃSKA
PREZES
2002-02-28
2003-04-23
DAMIAN STANISŁAW SZWED
PREZES ZARZĄDU
2003-04-23
2004-06-08
IZABELA PATRYCJA KRAWCZYŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2004-06-08
2008-02-20
2002-02-28
2013-02-21
NASYCALNIA PLUDRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie