KRS 0000323833
NIP6380005313
REGON27065498500000
Nazwa"DROMOT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDROMOT
Data rejestracji 04 mar 2009 (16 lat temu) 04 mar 2009
Data usunięcia 13 sie 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BIELSKA, 32, PSZCZYNA, 43-200, PSZCZYNA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51012,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6380005313
data rejestracji 01 sty 1994
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 cze 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRADPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENIRYSZARD WOJCIECH KMIEĆ
Likwidator
2015-02-18
2019-08-13
WOJCIECH ARTUR SPAŁEK
Członek Organu Nadzoru
2009-03-04
2011-01-17
ANDRZEJ JERZY ŁEPSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-03-04
2011-01-17
MARCIN ROBERT CHABERSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-03-04
2011-01-17
JAN STANISŁAW PIŁATYK
Wspólnik
2009-03-04
2015-07-31
220 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSKOŚCI 14.388,00
RYSZARD WOJCIECH KMIEĆ
Wspólnik
2009-03-04
2019-08-13
780 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51.012,00ZŁ
RENATA ŁUCJA MORCINEK
Wspólnik
2009-03-04
2015-07-31
160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.464,00 ZŁ
Wspólnik
2010-04-22
2011-01-17
240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.000,00 ZŁ
27065498500000
JUSTYNA KMIEĆ ŻYCIŃSKA
Prokurent
2009-03-04
2015-02-18
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM JAK I WIELOOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ PROKURENT SAMODZIELNIE.
RYSZARD WOJCIECH KMIEĆ
PREZES ZARZĄDU
2009-03-04
2015-02-18
2009-03-04
2015-02-18
"DROMOT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie