KRS 0000323121
NIP5472100763
REGON24110367300000
NazwaLIDERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLIDERT
Data rejestracji 06 lut 2009 (16 lat temu) 06 lut 2009
Data usunięcia 18 gru 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PIEKARY ŚLĄSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 11000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #8010Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMIFRANCISZEK STEBEL
Wspólnik
2009-02-06
2011-11-17
10 UDZIAŁÓW O WARTOŚĆI NOMINALNEJ PO 1000 ZŁ - KAŻDY I ŁĄCZNEJ WARTOŚĆI 10000 ZŁ
BEATA ŁACEK
Wspólnik
2011-11-17
2013-07-09
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ
JACEK WŁADYSŁAW SOCHAŃSKI
Wspólnik
2013-07-09
2019-12-18
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
PIOTR WOJCIECH PRZYBECKI
Wspólnik
2013-07-09
2019-12-18
6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIENI SĄ: - W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT POWOŁANY PRZEZ ZARZĄD - W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU - DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE; DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM
ZBIGNIEW JÓZEF KĄKOL
PREZES ZARZĄDU
2009-02-06
2011-11-17
STANISŁAW BOBULA
PREZES ZARZĄDU
2011-11-17
2013-07-09
PIOTR PRZYBECKI
PREZES ZARZĄDU
2016-11-28
2017-07-07
2009-02-06
2013-07-09
KARPACKA, 9, BIELSKO-BIAŁA, 43-316, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
2013-07-09
2016-11-28
SKŁODOWSKIEJ - CURIE, 121/II, PIEKARY ŚLĄSKIE, 41-949, PIEKARY ŚLĄSKIE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie