KRS 0000158168
NIP9880148773
REGON93205053900000
Nazwa"ZETER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZETER
Data rejestracji 11 kwi 2003 (21 lat temu) 11 kwi 2003
Data usunięcia 20 cze 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STARACHOWICKA, 8, WAŁBRZYCH, 58-302, WAŁBRZYCH, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #4533A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH #4534Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4521F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCHZDZISŁAW HIERONIM RACKI
Wspólnik
2003-04-11
2018-06-20
20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
PIOTR WOJCIECH PRZYBECKI
Wspólnik
2004-11-26
2018-06-20
30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 ZŁ (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
PIOTR WOJCIECH PRZYBECKI
Prokurent
2004-11-26
2018-06-20
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
ZDZISŁAW HIERONIM RACKI
PREZES ZARZĄDU
2003-04-11
2004-11-26
ANDRZEJ BENEDYKT ZBRZEŹNIAK
PREZES ZARZĄDU
2004-11-26
2008-09-08
2003-04-11
2004-02-27
JAWOROWA, 15, BRZEG DOLNY, 56-120, BRZEG DOLNY, POLSKA
2004-02-27
2004-11-26
MOSTOWA, 6, BRZEG DOLNY, 56-120, BRZEG DOLNY, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie