KRS 0000318508
NIP9730945947
REGON08030794000000
NazwaRUBIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRUBIN
Data rejestracji 22 gru 2008 (16 lat temu) 22 gru 2008
Data usunięcia 22 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KUPIECKA, 35, ZIELONA GÓRA, 65-058, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#13 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #23 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCHMARCIN KUBISIAK
Wspólnik
2008-12-22
2014-01-15
990 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500,00 ZŁ
ANDRZEJ KUBISIAK
Wspólnik
2014-01-15
2015-04-24
990 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500,00 ZŁ
MICHAŁ TADEUSZ RYGUSIK
Wspólnik
2015-04-24
2020-12-22
990 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500,00 ZL
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ KUBISIAK
PREZES
2008-12-22
2010-04-09
MARCIN KUBISIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-12-22
2009-08-12
EDYTA IRENA ŚWIĘTANOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2010-04-09
2014-01-15
ANDRZEJ KUBISIAK
PREZES ZARZĄDU
2014-01-15
2014-02-27
DOROTA SKIERESZ
PREZES ZARZĄDU
2014-04-28
2015-04-24
BEATA ANNA STAŃKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2015-04-24
2020-12-22
2008-12-22
2009-08-12
ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI, 2, ZIELONA GÓRA, 65-048, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie