KRS 0000272657
NIP9730975575
REGON08043328300000
Nazwa"GRAMARS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGRAMARS
Data rejestracji 29 sty 2007 (18 lat temu) 29 sty 2007
Data usunięcia 11 mar 2019 11 mar 2019
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KUPIECKA, 35, ZIELONA GÓRA, 65-058, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNEMARIUSZ RYSZARD STROJNY
Wspólnik
2007-01-29
2010-07-01
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500 ZŁOTYCH
ANNA GRONO
Wspólnik
2010-07-01
2015-05-27
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500,00 ZŁ
MICHAŁ TADEUSZ RYGUSIK
Wspólnik
2015-05-27
2019-03-11
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO
JAROSŁAW ANDRZEJ SŁAWEK
PREZES
2007-01-29
2010-05-13
ANNA GRONO
PREZES ZARZĄDU
2010-05-13
2015-05-27
BEATA ANNA STAŃKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2015-05-27
2019-03-11
2007-01-29
2010-05-13
FABRYCZNA, 19, ZIELONA GÓRA, 65-463, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie