KRS 0000318013
NIP6671734979
REGON30098624000000
NazwaMOSTOSTAL SŁUPCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMOSTOSTAL SŁUPCA
Data rejestracji 20 lis 2008 (16 lat temu) 20 lis 2008
Data usunięcia 28 kwi 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POZNAŃSKA, 41, SŁUPCA, 62-400, SŁUPCA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHHALINA JABŁOŃSKA
Prokurent
2009-07-13
2015-03-02
PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
LESZEK MĘDZA
Prokurent
2009-07-13
2014-02-28
PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
ANDRZEJ SZEWCZAK
Likwidator
2016-12-05
2022-09-13
DARIUSZ WECHTA
Wspólnik
2008-11-20
2023-04-28
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MAREK DRANIKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-11-20
2015-12-29
GRZEGORZ WINNICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-11-20
2015-12-29
TOMASZ RADACZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-02-28
2016-12-05
2008-11-20
2016-12-05
MOSTOSTAL SŁUPCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie