KRS 0000317169
NIP7343139155
REGON12016832400000
NazwaOKNOŚWIAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaOKNOŚWIAT
Data rejestracji 06 lis 2008 (16 lat temu) 06 lis 2008
Data usunięcia 15 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 157, PODRZECZE, 33-386, PODEGRODZIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1061000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7343139155
data rejestracji 17 sty 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 15 sty 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWROMAN STANISŁAW SŁOWIK
Beneficjent
MICHAŁ WIESŁAW IGNACYK
reprezentant
JACEK PAWEŁ URASIŃSKI
Wspólnik
2008-11-06
2011-03-31
5305 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 530500 ZŁ
TOMASZ PRZEMYSŁAW URASIŃSKI
Wspólnik
2008-11-06
2011-03-31
5305 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 530500 ZŁ
PYLLBURY INVESTMENTS LTD
Wspólnik
2011-03-31
2011-06-16
10610 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.061.000,00 ZŁ
JACEK URASIŃSKI
Wspólnik
2011-06-16
2018-05-28
1 645 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 164 500 ZŁ
TOMASZ URASIŃSKI
Wspólnik
2011-06-16
2018-05-28
1 645 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 164 500 ZŁ
TOMASZ MACIEJ ĆWIKOWSKI
Wspólnik
2012-03-19
2019-07-31
3660 UDZIAŁOW PO 100 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 366 000 ZŁ
RAFAŁ MARIAN STANUSZEK
Wspólnik
2012-03-19
2015-08-27
2 440 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 244 000 ZŁ
ROMAN STANISŁAW SŁOWIK
Wspólnik
2012-03-19
2021-01-15
10610 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.061.000,00 ZŁ
Wspólnik
2018-05-28
2019-07-31
3290 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 329000,00 ZŁ
00440585700000
JERZY DĄBROWSKI
Prokurent
2014-10-07
2016-04-27
PROKURA SAMOISTNA
AGNIESZKA URSZULA URASIŃSKA
Prokurent
2014-12-15
2015-06-01
PROKURA SAMOISTNA
JACEK URASIŃSKI
Prokurent
2016-04-27
2018-05-28
PROKURA SAMOISTNA
ROMAN STANISŁAW SŁOWIK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
JACEK PAWEŁ URASIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-10-07
2015-05-25
TOMASZ PRZEMYSŁAW URASIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-11-06
2014-10-07
MARIUSZ PAWEŁ KOSZYK
PREZES ZARZĄDU
2015-06-01
2015-08-20
AGNIESZKA URSZULA URASIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2015-08-20
2018-05-28
MICHAŁ WIESŁAW IGNACYK
PREZES ZARZĄDU
2018-05-28
2021-01-15
JACEK PAWEŁ URASIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-11-06
2014-10-07
2008-11-06
2014-10-07
WĘGIERSKA, 12 b, STARY SĄCZ, 33-340, STARY SĄCZ, POLSKA
Budowa hali produkcyjnej i zakup linii technologicznej do produkcji stolarki okiennej PCV.
1 830 000,00 zł
573 750,00 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
2.1. Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiZakup nowoczesnej linii technologicznej w celu udoskonalenia produkcji spółki OKNOŚWIAT.
1 230 000,00 zł
382 500,00 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
2.1. Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie