KRS 0000122938
NIP7342853471
REGON35752401100000
NazwaOSTOJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaOSTOJA
Data rejestracji 15 lip 2002 (22 lata temu) 15 lip 2002
Data usunięcia 18 gru 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. TADEUSZA REJTANA, 67, RZESZÓW, 35-074, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 914000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#9101B DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIJANUSZ PIOTR PESTKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-11-29
2015-09-21
WOJCIECH PRZEMYSŁAW PESTKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-09-21
2023-12-18
DANUTA MAŁGORZATA IWAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-07-15
2013-11-29
JOANNA SYKTUS PESTKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2013-11-29
2023-12-18
ANNA KUNEGUNDA PESTKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-07-15
2003-05-30
JANUSZ PIOTR PESTKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-15
2007-07-03
WOJCIECH PRZEMYSŁAW PESTKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-05-30
2012-05-30
MONIKA BEROWSKA
Członek Organu Nadzoru
2012-05-30
2013-11-29
ANNA KUNEGUNDA PESTKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2012-05-30
2013-11-29
RENATA SYKTUS
Członek Organu Nadzoru
2013-11-29
2023-12-18
DANUTA MAŁGORZATA IWAŃSKA
Wspólnik
2002-07-15
2013-07-30
1820 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 910000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2002-07-15
2012-05-30
220 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY
69000227200000
ANNA KUNEGUNDA PESTKOWSKA
Wspólnik
2013-07-30
2023-12-18
895 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 447.500,00 ZŁ
WOJCIECH PRZEMYSŁAW PESTKOWSKI
Wspólnik
2013-07-30
2014-06-10
933 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 466.500,00 ZŁ
JANUSZ PIOTR PESTKOWSKI
Wspólnik
2014-06-10
2015-09-21
933 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 466.500,00 ZŁ
Wspólnik
2015-09-21
2023-12-18
933 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 466500 ZŁ
18115494900000
WOJCIECH PRZEMYSŁAW PESTKOWSKI
Prokurent
2014-06-10
2015-09-21
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
KRYSTYNA MARIA PIOTROWICZ
PREZES
2002-07-15
2003-05-30
JACEK PAWEŁ URASIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-05-30
2012-05-30
ANNA KUNEGUNDA PESTKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2003-05-30
2012-05-30
WOJCIECH PESTKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-05-30
2013-08-13
KRYSTYNA MARIA PIOTROWICZ
PREZES ZARZĄDU
2013-08-13
2013-11-29
WOJCIECH PRZEMYSŁAW PESTKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-11-29
2014-06-10
JACEK PAWEŁ URASIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-06-10
2015-06-11
JANUSZ PIOTR PESTKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-09-21
2023-12-18
2002-07-15
2014-02-06
KILIŃSKIEGO, 58, NOWY SĄCZ, 33-300, NOWY SĄCZ, POLSKA
2014-02-06
2015-09-21
PIŁSUDSKIEGO, 11, RZESZÓW, 35-074, RZESZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie