KRS 0000316986
NIP9542743771
REGON24107091000000
NazwaNT RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNT RECYKLING
Data rejestracji 04 lis 2008 (16 lat temu) 04 lis 2008
Data usunięcia 07 lip 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PSZCZYŃSKA, 167, WYRY, 43-175, WYRY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9542743771
data rejestracji 05 lip 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 07 lip 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #3831Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH #2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2008-11-04
2013-02-15
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
27120456300000
JERZY KUBACKI
Wspólnik
2013-02-15
2013-07-29
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.500,00 ZŁ
KAZIMIERZ DĘBOWSKI
Wspólnik
2013-02-15
2013-07-29
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.500,00 ZŁ
JANUSZ KIĆ
Wspólnik
2013-02-15
2013-12-16
10 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
Wspólnik
2013-07-29
2020-07-07
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.500,00 ZŁ
24273115300000
Wspólnik
2013-07-29
2020-07-07
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.500,00 ZŁ
27110716200000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
KAZIMIERZ JÓZEF DĘBOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-07-29
2017-01-16
GRZEGORZ RYSZARD WOŹNIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-07-29
2014-08-26
EWA HANKA SZAFRANEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-08-08
2017-10-11
JERZY KUBACKI
PREZES ZARZĄDU
2017-01-16
2017-10-11
JERZY KUBACKI
PREZES ZARZĄDU
2008-11-04
2013-07-29
KAZIMIERZ JÓZEF DĘBOWSKI
WICE PREZES ZARZĄDU
2008-11-04
2013-07-29
JAROSŁAW PAWŁOWSKI
WICE PREZES ZARZĄDU
2014-08-26
2017-10-11
2008-11-04
2013-07-29
KDK INVESTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-11-04
2013-07-29
PLEBISCYTOWA, 36, KATOWICE, 40-041, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie