KRS 0000316784
NIP9532580706
REGON34050686800000
Nazwa"POLSKIE FARMY WIATROWE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPOLSKIE FARMY WIATROWE
Data rejestracji 29 paź 2008 (16 lat temu) 29 paź 2008
Data usunięcia 01 mar 2021 01 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SMOLEŃSKA, 154, BYDGOSZCZ, 85-871, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄZBIGNIEW ROGOWSKI
Wspólnik
2008-10-29
2012-08-01
780 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 39.000,00 ZŁOTYCH
DARIUSZ LECH MASIAK
Wspólnik
2011-03-01
2012-08-01
220 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.000,00 ZŁOTYCH
DANPOLIA INVESTMENTS LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2012-08-01
2013-01-25
900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000,00 ZŁ
MAREK TREPKA
Wspólnik
2012-08-01
2013-01-25
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
DELIFIELD INVESTMENTS LIMITED
Wspólnik
2013-01-25
2013-06-28
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
SABASSO HOLDINGS LIMITED
Wspólnik
2013-01-25
2013-06-28
900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000,00 ZŁ
DARIUSZ LECH MASIAK
Wspólnik
2013-06-28
2017-01-13
220 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11000 ZŁ
MIROSŁAW JAN SZUBARTOWSKI
Wspólnik
2013-06-28
2017-01-13
280 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2015-11-03
2021-03-01
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000 ZŁOTYCH
02203035000000
MARIUSZ SARNECKI
Wspólnik
2017-01-13
2021-03-01
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000 ZŁ
KRZYSZTOF MARCIN POCIECHA
Prokurent
2008-10-29
2017-03-30
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU OSOBIŚCIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA)
KLAUDIUSZ PIOTR MIGAWA
PREZES ZARZĄDU
2008-10-29
2010-10-28
ZBIGNIEW ROGOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-10-08
2017-01-13
MARIUSZ SARNECKI
PREZES ZARZĄDU
2017-01-13
2021-03-01
SŁAWOMIR BOJAR
PREZES ZARZĄDU
2010-10-28
2013-10-08
2008-10-29
2021-03-01
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-10-29
2021-03-01
"POLSKIE FARMY WIATROWE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-10-29
2021-03-01
SMOLEŃSKA, 154, BYDGOSZCZ, 85-871, BYDGOSZCZ, POLSKA
2015-07-27
2021-03-01
3511Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2015-07-27
2021-03-01
3512Z - PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2015-07-27
2021-03-01
3513Z - DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2015-07-27
2021-03-01
3514Z - HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie