KRS 0000316050
NIP7712802314
REGON10058867400000
Nazwa"GEP POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGEP POLSKA
Data rejestracji 20 paź 2008 (16 lat temu) 20 paź 2008
Data usunięcia 18 lip 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PL. PIŁSUDSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-078, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 56100,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #421 BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCHBOREAS GMBH
Wspólnik
2008-10-20
2013-01-24
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.750,00 ZŁOTYCH.
K7 INVEST GMBH
Wspólnik
2008-10-20
2010-11-19
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.750,00 ZŁOTYCH.
Wspólnik
2009-12-21
2013-01-24
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.750,00 ZŁOTYCH.
10076117300000
SA-REAL GMBH
Wspólnik
2010-11-19
2013-01-24
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.750,00 ZŁOTYCH
GEP HOLDING CZ S.R.O.
Wspólnik
2013-01-24
2017-07-18
110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 56.100,00 ZŁOTYCH
DR.RAUSCH GMBH
Wspólnik
2008-10-20
2013-01-24
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.750,00 ZŁOTYCH.
PIOTR GRABOWSKI
Wspólnik
2008-10-20
2009-12-21
28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14280,00ZŁ
OLIVER ZOBERNIG
Likwidator
2014-10-15
2017-07-18
1979-02-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE TEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM.
JOSEF KIRCHER
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-10-20
2013-01-24
PIOTR GRABOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-10-20
2013-01-24
HORST TRAUNTSCHNIG
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-10-20
2013-01-24
1964-09-11
OLIVER ZOBERNIG
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-01-24
2014-10-15
1979-02-28
ADOLF RAUSCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-10-20
2013-01-24
2008-10-20
2013-01-24
GKRT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-01-24
2014-10-15
"GEP POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-10-20
2012-10-03
WARSZAWSKA, 6, GORZKOWICE, 97-350, GORZKOWICE, POLSKA
2012-10-03
2013-01-24
SULEJOWSKA, 16, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, 97-300, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie