KRS 0000315932
NIP8882182621
REGON91023797600000
NazwaNADWIŚLAŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNADWIŚLAŃSKA MIESZKANIOWA
Data rejestracji 20 paź 2008 (16 lat temu) 20 paź 2008
Data usunięcia 31 sty 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres ŁĘGSKA, 18A, WŁOCŁAWEK, 87-800, WŁOCŁAWEK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHGRZEGORZ ROBERT KOWALCZYK
Likwidator
2016-06-27
2017-01-31
IWONA ZOFIA DUBACKA
Członek Organu Nadzoru
2008-10-20
2015-12-31
WIESŁAWA STANISŁAWA KUŹMIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-10-20
2015-12-31
ROMAN JAN SENDAL
Członek Organu Nadzoru
2008-10-20
2011-08-25
MAREK WICHROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-08-25
2015-12-31
AGATA VIOLETTA KRZEMIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2015-12-31
2017-01-31
STANISŁAW WOJCIECH MORAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-12-31
2017-01-31
WOJCIECH KAZIMIERZ BRUDZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-12-31
2017-01-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).
WIESŁAW ADAM CZERNIK
PREZES ZARZĄDU
2008-10-20
2016-06-27
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-10-20
2016-06-27
MIECZYSŁAW GRADOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-10-20
2016-06-27
2008-10-20
2016-06-27
NADWIŚLAŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie