KRS 0000315818
NIP5242670474
REGON14163072000000
Nazwa"IPARTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaIPARTS
Data rejestracji 16 paź 2008 (16 lat temu) 16 paź 2008
Data usunięcia 31 sty 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GEN. STANISŁAWA MACZKA, 6, RZESZÓW, 35-234, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #620 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7120 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHMACIEJ WRZEŚNIEWSKI
Wspólnik
2008-10-16
2016-10-05
103 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51.500,00 ZŁOTYCH
PIOTR STANISŁAW WRZEŚNIEWSKI
Wspólnik
2008-10-16
2016-10-05
221 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 110.500,00 ZŁOTYCH
JACEK JANUSZ RADOM
Wspólnik
2008-10-16
2011-11-28
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50 000 ZŁ
ZIEMOWIT MICHNO
Wspólnik
2008-10-16
2016-10-06
48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24 000 ZŁ
ARKADIUSZ TOMASZ MICHNO
Wspólnik
2008-10-16
2014-01-27
96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48 000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2016-10-05
2016-11-08
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ
14210181100000
Wspólnik
2016-11-08
2018-01-31
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ
14726533900000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PIOTR STANISŁAW WRZEŚNIEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-10-16
2011-11-28
PIOTR STANISŁAW WRZEŚNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-11-28
2018-01-31
JACEK JANUSZ RADOM
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-10-16
2011-11-28
DOMINIK KASPAR HESS
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-11-08
2018-01-31
MACIEJ WRZEŚNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-10-16
2011-11-28
MACIEJ WRZEŚNIEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-11-28
2016-11-08
2008-10-16
2009-02-20
POŚWIATY, 15, WARSZAWA, 05-077, WARSZAWA, POLSKA
2009-02-20
2015-09-10
STANIEWICKA, 22, WARSZAWA, 03-310, WARSZAWA, POLSKA
Rozwój firmy iParts sp. z o.o. poprzez wdrożenie systemu B2B wspierającego efektywną współpracę z partnerami handlowymi.
953 960,00 zł
551 723,95 zł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiWdrożenie platformy B2B szansą na podniesienie jakości obsługi klientów biznesowych i wzrost konkurencyjności firmy iParts
483 995,00 zł
287 977,02 zł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie