KRS 0000314747
NIP8542346058
REGON32058082800000
NazwaAMB FIRMA INVESTYCYJNO - DEWELOPERSKA CELMEROWSKA SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaAMB FIRMA INVESTYCYJNO - DEWELOPERSKA CELMEROWSKA
Data rejestracji 01 paź 2008 (16 lat temu) 01 paź 2008
Data usunięcia 18 cze 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 63, STARGARD, 73-110, STARGARD, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email KONTAKT@AMB-INVEST.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCHRYSZARD MARIAN RYNKIEWICZ
Wspólnik
2008-10-01
2015-01-15
BARTOSZ CELMEROWSKI
Wspólnik
2008-10-01
2015-01-15
DANUTA TERESA RYNKIEWICZ
Wspólnik
2015-01-15
2016-06-23
MICHELLE CELMEROWSKA
Wspólnik
2015-01-15
2018-06-18
RYSZARD MARIAN RYNKIEWICZ
Wspólnik
2016-06-23
2018-06-18
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK Z OSOBNA - REPREZENTACJA SAMOISTNA
RYSZARD MARIAN RYNKIEWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2008-10-01
2015-01-15
BARTOSZ CELMEROWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2008-10-01
2015-01-15
MICHELLE CELMEROWSKA
Członek Organu Reprezentacji
2015-01-15
2018-06-18
DANUTA TERESA RYNKIEWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2015-01-15
2016-06-23
RYSZARD MARIAN RYNKIEWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2016-06-23
2018-06-18
2008-10-01
2009-05-27
AMB FIRMA INVESTYCYJNO-DEWELOPERSKA R. RYNKIEWICZ, B. CELMEROWSKI SPÓŁKA JAWNA
2009-05-27
2015-01-15
AMB FIRMA INVESTYCYJNO-DEWELOPERSKA R. RYNKIEWICZ I B. CELMEROWSKI SPÓŁKA JAWNA
2015-01-15
2016-06-23
AMB FIRMA INVESTYCYJNO DEWELOPERSKA D. RYNKIEWICZ I M. CELMEROWSKA SPÓŁKA JAWNA
2008-10-01
2016-06-23
PIŁSUDSKIEGO, 63, STARGARD SZCZECIŃSKI, 73-110, STARGARD SZCZECIŃSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie