KRS 0000313984
NIP7811816555
REGON30080927000000
NazwaAMADEUS PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAMADEUS PRO
Data rejestracji 19 wrz 2008 (16 lat temu) 19 wrz 2008
Data usunięcia 22 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KSIĘŻOMIERZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0240Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4776Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPRZEMYSŁAW PIOTR TECŁAW
Wspólnik
2008-09-19
2016-12-06
125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.250,00 ZŁ
BARTŁOMIEJ KONSTANTY PARTYKA
Wspólnik
2008-09-19
2016-12-06
125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.250,00 ZŁ
THY INVEST APS (SPÓŁKA PRAWA DUŃSKIEGO)
Wspólnik
2008-09-19
2016-12-06
750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 37.500,00 ZŁ
OLEKSANDR SHVORAK
Wspólnik
2016-12-06
2022-12-22
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
DOROTA MAZUREK
Prokurent
2016-12-06
2022-12-22
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
KURT HOVE
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-09-19
2016-12-06
CARSTEN FOMSGAARD LAURSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-09-19
2016-12-06
JAKOB BORSTING
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-09-19
2016-12-06
PEDER KRISTIAN HOVE OSTERGAARD
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-09-19
2016-12-06
PRZEMYSŁAW PIOTR TECŁAW
PREZES ZARZĄDU
2008-09-19
2016-12-06
OLEKSANDR SHVORAK
PREZES ZARZĄDU
2016-12-06
2022-12-22
2008-09-19
2016-12-06
MULTIBYG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-09-19
2010-12-21
WAWRZYNIAKA, 32, POZNAŃ, 60-509, POZNAŃ, POLSKA
2010-12-21
2016-04-08
ARCYBISKUPA ANTONIEGO BARANIAKA, 88, POZNAŃ, 61-131, POZNAŃ, POLSKA
2016-04-08
2016-12-06
UL. WŁODZIMIERZA MAJAKOWSKIEGO, 309A, POZNAŃ, 61-066, POZNAŃ, POLSKA
2016-12-06
2018-12-27
197, KSIĘŻOMIERZ, 23-275, KSIĘŻOMIERZ, POLSKA
Kms 9/22
2022-09-16
2022-11-16
8607.76 PLN
III K 46/21 Ks, V Ka 648/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kraśniku Monika Matraszek-Gąska Kancelaria Komornicza nr I w Kraśniku
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie