KRS 0000313913
NIP7412074164
REGON28033686900000
NazwaOSTRÓDZKA GRUPA DROBIARSKA-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOSTRÓDZKA GRUPA DROBIARSKA-
Data rejestracji 18 wrz 2008 (16 lat temu) 18 wrz 2008
Data usunięcia 15 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WRZOSOWA, 17, MIĘDZYLESIE, 14-100, OSTRÓDA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50400,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7412074164
data rejestracji 01 gru 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 15 wrz 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄTEWA JURKIEWICZ-KASZA
Beneficjent
MAREK KAMIŃSKI
Beneficjent
ZBIGNIEW JAN CZARNECKI
Beneficjent
JAN MARCIN JURKIEWICZ
Beneficjent
ŁUKASZ NOWICKI
Beneficjent
JACEK RUSZCZ
reprezentant
JAN MARCIN JURKIEWICZ
reprezentant
ŁUKASZ NOWICKI
reprezentant
RYSZARD JURKIEWICZ
Beneficjent
ELŻBIETA EWA RUSZCZ
Beneficjent
MAREK KAMIŃSKI
Wspólnik
2008-09-18
2022-09-15
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.200,00 ZŁ.
ŁUKASZ NOWICKI
Wspólnik
2008-09-18
2022-09-15
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.200,00 ZŁ.
ZBIGNIEW JAN CZARNECKI
Wspólnik
2008-09-18
2022-09-15
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.200,00 ZŁ.
RYSZARD JURKIEWICZ
Wspólnik
2008-09-18
2022-09-15
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.200,00 ZŁ.
JAN MARCIN JURKIEWICZ
Wspólnik
2008-09-18
2022-09-15
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.200,00 ZŁ.
MARIAN TADEUSZ JURKIEWICZ
Wspólnik
2008-09-18
2012-07-27
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.200,00 ZŁ.
ELŻBIETA EWA RUSZCZ
Wspólnik
2008-09-18
2022-09-15
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.200,00 ZŁ.
EWA JURKIEWICZ KASZA
Wspólnik
2012-07-27
2022-09-15
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.200,00 ZŁ
JAN MARCIN JURKIEWICZ
Likwidator
2020-10-06
2022-09-15
JACEK RUSZCZ
Likwidator
2020-10-06
2022-09-15
ŁUKASZ NOWICKI
Likwidator
2020-10-06
2022-09-15
EWA JURKIEWICZ-KASZA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MAREK KAMIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ZBIGNIEW JAN CZARNECKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JAN MARCIN JURKIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ŁUKASZ NOWICKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
RYSZARD JURKIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ELŻBIETA EWA RUSZCZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
ŁUKASZ NOWICKI
PREZES ZARZĄDU
2008-09-18
2020-10-06
JAN MARCIN JURKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-09-18
2020-10-06
JACEK RUSZCZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-09-18
2020-10-06
2022
2022-01-01
2022-01-12
2022-01-12
SprFinJednostkaMala
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 0 |
I. Amortyzacja | 0 |
III. Usługi obce | 0 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 0 |
– emerytalne | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 0 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 0 |
H. Koszty finansowe | 0 |
J. Podatek dochodowy | 0 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 44355.53 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 44355.53 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 44355.53 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0 |
Aktywa razem | 44355.53 |
A. Aktywa trwałe | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
1. Środki trwałe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 44355.53 |
II. Należności krótkoterminowe | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 44355.53 |
A. krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: | 44355.53 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 44355.53 |
2008-09-18
2020-10-06
OSTRÓDZKA GRUPA DROBIARSKA-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie