KRS 0000312668
NIP2060001139
REGON24101400100000
NazwaSEVEROMORAVSKE VODOVODY A KANALIZACE OSTRAWA A.S. ODDZIAŁ W POLSCE
Krótka nazwaSEVEROMORAVSKE VODOVODY A KANALIZACE OSTRAWA A.S. ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaSEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA AKCIOVA SPOLECNOST AKCIOVA SPOLECNOST
Data rejestracji 29 sie 2008 (16 lat temu) 29 sie 2008
Data usunięcia 03 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres BOBRECKA, 27, CIESZYN, 43-400, CIESZYN, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego 28. ŘÍJNA, 1235, OSTRAVA, 709 00, OSTRAVA, CZECHY
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 2060001139
data rejestracji 01 paź 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 03 lut 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #3822Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3812Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4950B TRANSPORT RUROCIĄGOWY POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #2651Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCHPEDRO DEL CAMPO NOVALES
Członek Organu Nadzoru
2008-08-29
2015-09-07
MÁRIA CACHLOVÁ
Członek Organu Nadzoru
2008-08-29
2015-09-07
VLADIMIR KUNDRÁT
Członek Organu Nadzoru
2008-08-29
2015-09-07
MIROSLAV KRAJIČEK
Członek Organu Nadzoru
2008-08-29
2015-09-07
MILAN STRAKOŠ
Członek Organu Nadzoru
2008-08-29
2021-02-03
FRANTIŠEK CHOBOT
Członek Organu Nadzoru
2008-08-29
2015-09-07
ZBYNEK SKYBA
Członek Organu Nadzoru
2008-08-29
2021-02-03
PETR RYS
Członek Organu Nadzoru
2015-09-07
2021-02-03
LUKÁŠ ŽENATÝ
Członek Organu Nadzoru
2008-08-29
2021-02-03
EVA RICHTROVÁ
Członek Organu Nadzoru
2008-08-29
2021-02-03
FRANCISCO JIMENEZ MEDINA
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2008-08-29
2014-08-04
FRANCISCO IGNACIO PARRADO CASTRO
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2014-08-04
2021-02-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU PRZY CZYM JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MUSI BYĆ PREZES LUB WICEPREZES ZARZĄDU. SKŁADANIE PODPISÓW ODBYWA SIĘ W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY: DO WYDRUKOWANEJ LUB NAPISANEJ NAZWY HANDLOWEJ FIRMY SWÓJ PODPIS DOŁĄCZAJĄ OSOBY UPRAWNIONE.
ROBERTO PÉREZ MUNOZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-08-29
2015-09-07
MIROSLAV KYNCL
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-08-29
2015-09-07
MIROSLAV KYNCL
TRZECI WICEPREZES ZARZĄDU
2015-09-07
2021-02-03
FRANCISCO JIMENEZ MEDINA
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-08-29
2014-08-04
LADISLAV ŠINCL
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-08-29
2021-02-03
ISIDORIO ANTONIO MARBÁN FERNÁNDEZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-08-29
2021-02-03
MIROSLAV ŠRÁMEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-08-29
2021-02-03
WACLÁV HOLEČEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-08-29
2021-02-03
LUIS FRANCISCO DE LOPE ALONSO
PIERWSZY WICEPREZES ZARZĄDU
2015-09-07
2021-02-03
RAFAEL PABLO PÉREZ FEITO
DRUGI WICEPREZES ZARZĄDU
2015-09-07
2021-02-03
2008-08-29
2017-10-11
SEVEROMORAVSKE VODOVODY A KANALIZACE OSTRAWA A.S. SPÓŁKA AKCYJNA
2008-08-29
2017-10-11
28 RIJNA, 169, OSTRAVA, PSC 709 45, OSTRAVA, REPUBLIKA CZESKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie