KRS 0000092854
REGON27266167600000
NazwaTECHMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTECHMAT
Data rejestracji 04 kwi 2002 (22 lata temu) 04 kwi 2002
Data usunięcia 09 mar 2017 09 mar 2017
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BOBRECKA, 27, CIESZYN, 43-400, CIESZYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#4521G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH #5124 SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR #5131 SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #5132 SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH #5138A SPRZEDAŻ HURTOWA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW #5138B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI #5153A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5244 SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5010 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCHHENRYK AUGUSTYNIAK
Wspólnik
2002-04-04
2003-04-24
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7000ZŁ
ANDRZEJ PRAJSNAR
Wspólnik
2002-04-04
2003-04-24
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000ZŁ
Wspólnik
2003-04-24
2003-09-24
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.000,00ZŁ
00843591500000
BERNARD FRANCISZEK STOLECKI
Wspólnik
2003-09-24
2017-03-09
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00;-ZŁ
JERZY GRUDNIK
Członek Organu Nadzoru
2002-04-04
2003-09-24
STANISŁAW KUZA
Członek Organu Nadzoru
2002-04-04
2003-09-24
TADEUSZ PRAJSNAR
Członek Organu Nadzoru
2002-04-04
2003-09-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
STEFAN AUGUSTYNIAK
PREZES ZARZĄDU
2002-04-04
2003-04-24
ANDRZEJ PRAJSNAR
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-04
2003-04-24
ARKADIUSZ LESZEK KUTERAŚ
PREZES ZARZĄDU
2003-04-24
2003-09-24
BERNARD FRANCISZEK STOLECKI
PREZES ZARZĄDU
2003-09-24
2017-03-09
2002-04-04
2003-09-24
PAWLICZKA, 25, ZABRZE, 41-800, ZABRZE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie