KRS 0000312624
NIP5340001366
REGON01209829000000
Nazwa"STIMOROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSTIMOROL
Data rejestracji 29 sie 2008 (16 lat temu) 29 sie 2008
Data usunięcia 17 mar 2009 17 mar 2009
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OŁÓWKOWA, 10, PRUSZKÓW, 05-800, PRUSZKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#4636Z HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETBAGGER-SORENSEN & CO. A/S
Wspólnik
2008-08-29
2009-03-17
200 (DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOSCI 100.000,00 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH
HOLGER BAGGER SORENSEN
Likwidator
2008-09-24
2009-03-17
HANS-HENRIK ERIKSEN
Likwidator
2008-09-24
2009-03-17
CARSTEN KROG
Członek Organu Nadzoru
2008-08-29
2009-03-17
RIKKE MIKKELSEN
Członek Organu Nadzoru
2008-08-29
2009-03-17
SOREN BIRN
Członek Organu Nadzoru
2008-08-29
2009-03-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI
HOLGER BAGGER SORENSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-08-29
2008-09-24
HANS-HENRIK ERIKSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-08-29
2008-09-24
2008-08-29
2008-09-24
"STIMOROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie