KRS 0000270079
NIP8971722562
REGON02042201000000
Nazwa"GUMPOLE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGUMPOLE
Data rejestracji 18 gru 2006 (18 lat temu) 18 gru 2006
Data usunięcia 14 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŚWIDNICKA, 36, WROCŁAW, 50-068, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8971722562
data rejestracji 29 gru 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 paź 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1082Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEMGUMLINK A/S
Wspólnik
2006-12-18
2020-02-14
1.000 (JEDEN TYSIĄC) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ. (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
JOHN RIIS MORTENSEN
Likwidator
2018-11-29
2020-02-14
HANS-HENRIK HORSTED ERIKSEN
Likwidator
2018-11-29
2020-02-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
CARSTEN KROG
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-12-18
2016-07-01
SOREN SCHULTZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-12-18
2007-11-16
SOREN BIRN
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-12-18
2017-07-28
RIKKE MIKKELSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-11-16
2011-01-19
HANS-HENRIK HORSTED ERIKSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-07-28
2018-11-29
JOHN RIIS MORTENSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-07-28
2018-11-29
2006-12-18
2018-11-29
"GUMPOLE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-12-18
2016-07-01
RYNEK, 7, WROCŁAW, 50-106, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie