KRS 0000312526
NIP5542807003
REGON34046943000000
NazwaPENTEL INDUSTRIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPENTEL INDUSTRIAL
Data rejestracji 27 sie 2008 (16 lat temu) 27 sie 2008
Data usunięcia 11 gru 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZIOŁOWA, 1, OSIELSKO, 86-031, OSIELSKO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 432000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#1723Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAEURO PENTEL SAS
Wspólnik
2008-08-27
2013-12-11
8.640 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 432.000,00 ZŁ
EIJI MATSUDA
Likwidator
2012-09-20
2013-12-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI JEDNA OSOBA JEST ONA UPOWAŻNIONA DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH OSÓB OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WINNY BYĆ SKŁADANE PRZEZ PREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
AKIRO ITO
PREZES ZARZĄDU
2008-08-27
2009-04-22
KATSUHIKO HIHARA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-08-27
2009-06-03
KATSUHIKO HIHARA
PREZES ZARZĄDU
2009-06-03
2009-10-07
KATSUHIKO HAHIRA
PREZES ZARZĄDU
2009-04-22
2009-06-03
TAKESHI IIDA
PREZES ZARZĄDU
2009-10-07
2010-09-30
EIJI MATSUDA
PREZES ZARZĄDU
2010-09-30
2012-09-20
2008-08-27
2012-09-20
PENTEL INDUSTRIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-08-27
2009-11-30
ZIOŁOWA, 1, OSIELSKO, 86-031, OSIELSKO, POLSKA
2009-11-30
2010-02-05
FABRYCZNA, 11, BYDGOSZCZ, 85-471, BYDGOSZCZ, POLSKA
2010-02-05
2010-09-30
FABRYCZNA, 11, BYDGOSZCZ, 85-741, BYDGOSZCZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie