KRS 0000311991
NIP8522542520
REGON32055804200000
NazwaNOBLE CARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNOBLE CARS
Data rejestracji 21 sie 2008 (16 lat temu) 21 sie 2008
Data usunięcia 25 maj 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPIOTR FILIP
Wspólnik
2008-08-21
2012-08-20
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000,00 ZŁ
ARTUR ANDRZEJ ŻELICHOWSKI
Wspólnik
2008-08-21
2012-08-20
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500,00 ZŁ
DAWID LEWANDOWSKI
Wspólnik
2008-08-21
2012-08-20
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500,00 ZŁ
ZBIGNIEW MALEC
Wspólnik
2008-08-21
2009-11-20
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12500,00 ZŁ
MARCIN SEWERYN PRZYBYLIŃSKI
Wspólnik
2012-08-20
2013-03-28
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
JERZY ADAM LANGE
Wspólnik
2013-03-28
2016-07-05
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
FILIP SPISACKI
Wspólnik
2016-07-05
2018-05-25
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZĘŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU (REPREZENTZACJA SAMOISTNA). W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 100000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 100000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).
PIOTR FILIP
PREZES ZARZĄDU
2008-08-21
2012-08-20
ARTUR ANDRZEJ ŻELICHOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-08-21
2013-04-12
DAWID LEWANDOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-08-21
2013-04-12
MARCIN SEWERYN PRZYBYLIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-08-20
2013-03-28
ZBIGNIEW MALEC
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-08-21
2013-04-12
HELENA SABINA KUCHTA
PREZES ZARZĄDU
2013-03-28
2016-07-05
FILIP SPISACKI
PREZES ZARZĄDU
2016-07-05
2018-05-25
2008-08-21
2008-09-18
MALEC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SZCZECINIE
2008-09-18
2012-08-20
MALEC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-08-21
2012-08-20
KRÓLOWEJ JADWIGI, 1, SZCZECIN, 70-300, SZCZECIN, POLSKA
2012-08-20
2014-02-25
CIOŁKA, 12, M.ST. WARSZAWA, 01-402, WARSZAWA, POLSKA
2014-02-25
2017-09-05
WAŁBRZYSKA, 11, M.ST. WARSZAWA, 02-739, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie