KRS 0000311745
NIP8133561368
REGON18035749000000
NazwaSZPITAL SPECJALISTYCZNY PRO-FAMILIA T.WAPIŃSKI Z.SOBIESZCZAŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaSZPITAL SPECJALISTYCZNY PRO-FAMILIA T.WAPIŃSKI Z.SOBIESZCZAŃSKI I WSPÓLNICY
Data rejestracji 13 sie 2008 (16 lat temu) 13 sie 2008
Data usunięcia 05 sty 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres WITOLDA, 6B, RZESZÓW, 35-302, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8133561368
data rejestracji 01 wrz 2008
status Czynny
05160014621815986600000003
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
05193013892700071903590006
BPSSA II Oddział w Rzeszowie
ul. Zygmuntowska 14 35-025 Rzeszów POLSKA
16193013892700071903590002
BPSSA II Oddział w Rzeszowie
ul. Zygmuntowska 14 35-025 Rzeszów POLSKA
21193013892700071903590009
BPSSA II Oddział w Rzeszowie
ul. Zygmuntowska 14 35-025 Rzeszów POLSKA
27124047511111001066708431
PEKAO Oddział w Rzeszowie ul. Juliusza Słowackiego 5
ul. Juliusza Słowackiego 5 35-060 Rzeszów POLSKA
32193013892700071903590005
BPSSA II Oddział w Rzeszowie
ul. Zygmuntowska 14 35-025 Rzeszów POLSKA
43193013892700071903590001
BPSSA II Oddział w Rzeszowie
ul. Zygmuntowska 14 35-025 Rzeszów POLSKA
48193013892700071903590008
BPSSA II Oddział w Rzeszowie
ul. Zygmuntowska 14 35-025 Rzeszów POLSKA
59160014621815986600000001
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
59193013892700071903590004
BPSSA II Oddział w Rzeszowie
ul. Zygmuntowska 14 35-025 Rzeszów POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #8623Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNAJERZY KLIN
Beneficjent
TOMASZ JERZY ŁOZIŃSKI
reprezentant
TOMASZ WITOLD WAPIŃSKI
reprezentant
ZBIGNIEW MARIUSZ SOBIESZCZAŃSKI
reprezentant
MAREK KLIN
Beneficjent
TOMASZ WITOLD WAPIŃSKI
Beneficjent
TADEUSZ OSSOLIŃSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF CEBULAK
Beneficjent
TOMASZ JERZY ŁOZIŃSKI
Beneficjent
ZBIGNIEW MARIUSZ SOBIESZCZAŃSKI
Beneficjent
HUBERT ADAM STĘPIEŃ
Wspólnik
2008-08-13
2009-07-24
ZBIGNIEW MARIUSZ SOBIESZCZAŃSKI
Wspólnik
2008-08-13
2016-01-05
TOMASZ WITOLD WAPIŃSKI
Wspólnik
2008-08-13
2016-01-05
JACEK SKAWIŃSKI
Wspólnik
2008-08-13
2009-12-10
JERZY KLIN
Wspólnik
2009-12-10
2016-01-05
KRZYSZTOF CEBULAK
Wspólnik
2009-12-10
2016-01-05
JACEK LESZEK PSZENICZNY
Wspólnik
2009-12-10
2015-12-09
TADEUSZ OSSOLIŃSKI
Wspólnik
2009-12-10
2016-01-05
TOMASZ JERZY ŁOZIŃSKI
Wspólnik
2009-12-10
2016-01-05
MAREK KLIN
Wspólnik
2011-02-25
2011-11-14
RADOSŁAW SKIBA
Prokurent
2011-11-14
2016-01-05
SAMODZIELNA
JERZY KLIN
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
MAREK KLIN
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
TOMASZ WITOLD WAPIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
POSIADA 34,65% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SPÓŁKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY PRO-FAMILIA TOMASZ ŁOZIŃSKI SP. K.
TADEUSZ OSSOLIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
KRZYSZTOF CEBULAK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
TOMASZ JERZY ŁOZIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
ZBIGNIEW MARIUSZ SOBIESZCZAŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
POSIADA 41,09 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SPÓŁKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY PRO-FAMILIA TOMASZ ŁOZIŃSKI SP. K.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI W ZAKRESIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 20.000 ZŁ SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY BEZ OGRANICZEŃ, ZAŚ W PRZYPADKU CZYNNOŚCI PRAWNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 20.000 ZŁ. UPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSPÓLNICY, A TO: 1) TOMASZ WAPIŃSKI, 2) ZBIGNIEW SOBIESZCZAŃSKI, 3) TOMASZ ŁOŻIŃSKI PRZY CZYM SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA CO NAJMNIEJ DWÓCH Z POWYŻEJ WYMIENIONYCH WSPÓLNIKÓW.
MARZANNA OBRZUT
Członek Organu Reprezentacji
2011-02-25
2013-04-19
JACEK SKAWIŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2008-08-13
2009-12-10
HUBERT ADAM STĘPIEŃ
Członek Organu Reprezentacji
2008-08-13
2009-07-24
ZBIGNIEW MARIUSZ SOBIESZCZAŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2008-08-13
2016-01-05
TOMASZ WITOLD WAPIŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2008-08-13
2016-01-05
TOMASZ JERZY ŁOZIŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2009-12-10
2016-01-05
MAREK KLIN
Członek Organu Reprezentacji
2011-02-25
2013-07-19
JACEK LESZEK PSZENICZNY
Członek Organu Reprezentacji
2009-12-10
2015-12-09
JERZY KLIN
Członek Organu Reprezentacji
2009-12-10
2016-01-05
KRZYSZTOF CEBULAK
Członek Organu Reprezentacji
2009-12-10
2016-01-05
2008-08-13
2009-12-10
EXALL J. SKAWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA W RZESZOWIE
2009-12-10
2011-10-06
VISPRO MEDICAL T. WAPIŃSKI, Z.SOBIESZCZAŃSKI SPÓŁKA JAWNA
2008-08-13
2009-12-10
DĄBROWSKIEGO, 7, RZESZÓW, 35-033, RZESZÓW, POLSKA
2009-12-10
2011-10-06
PODPROMIE, 8, RZESZÓW, 35-033, RZESZÓW, POLSKA
2011-10-06
2014-02-25
WITOLDA, 6 B, RZESZÓW, 35-303, RZESZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie