KRS 0000311637
NIP7393710161
REGON28033262400000
NazwaHOLYLAND TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHOLYLAND TRADING
Data rejestracji 19 wrz 2008 (16 lat temu) 19 wrz 2008
Data usunięcia 17 sty 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZCZEKIN - KROTOWA, 19, OLSZTYN, 10-759, OLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7393710161
data rejestracji 03 paź 2008
status Czynny
59160014621833061510000001
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #532 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #80 EDUKACJA #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJRAFAŁ TOMASZ KRAJEWSKI
Beneficjent
STANISŁAW KRAJEWSKI
Beneficjent
RAFAŁ TOMASZ KRAJEWSKI
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
ILONA ANNA KRAJEWSKA
Wspólnik
2008-09-19
2010-03-09
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ
RAFAŁ TOMASZ KRAJEWSKI
Wspólnik
2008-09-19
2010-03-09
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ
MARIUSZ ANDRZEJ GRABIŃSKI
Wspólnik
2010-03-09
2010-07-30
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ
STANISŁAWA GAJDULEWICZ
Wspólnik
2010-03-09
2010-08-25
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ.
STANISŁAW KRAJEWSKI
Wspólnik
2010-08-25
2014-01-17
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500,00 ZŁ
DANUTA KRAJEWSKA
Wspólnik
2010-08-25
2013-05-10
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25 000 ZŁ
ILONA ANNA KRAJEWSKA
Prokurent
2008-09-19
2010-03-09
SAMOISTNA
STANISŁAW KRAJEWSKI
Prokurent
2010-08-25
2014-01-17
PROKURA SAMOISTNA
RAFAŁ TOMASZ KRAJEWSKI
Beneficjent
brak
50% WSPÓŁNIK SPÓŁKI TRADING SP. Z O.O. BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM
STANISŁAW KRAJEWSKI
Beneficjent
50% WSPÓŁNIK SPÓŁKI TRADING SP. Z O.O. BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
RAFAŁ TOMASZ KRAJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-09-19
2010-03-09
MARIUSZ ANDRZEJ GRABIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-03-09
2010-07-30
STANISŁAWA GAJDULEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2010-07-30
2010-08-25
MAŁGORZATA ANNA CYMER
PREZES ZARZĄDU
2010-08-25
2011-03-28
DANUTA KRAJEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2011-03-28
2014-01-17
2008-09-19
2010-08-25
HELPTIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-09-19
2010-08-25
AL.MARSZAŁKA J.PIŁSUDSKIEGO, 76, OLSZTYN, 10-450, OLSZTYN, POLSKA
2010-08-25
2013-01-31
SŁOMIŃSKIEGO, 15, WARSZAWA, 00-195, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie