KRS 0000088369
NIP7390200471
REGON00444345000000
Nazwa"EUREKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEUREKA
Data rejestracji 04 lut 2002 (23 lata temu) 04 lut 2002
Data usunięcia 09 maj 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA PIŁSUDSKIEGO, 77, OLSZTYN, 10-449, OLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7390200471
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
55114020040000330278384376
mBank Oddział Bankowości Detalicznej
ul. Mickiewicza 10 90-959 Łódź POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWYSTANISŁAW KRAJEWSKI
Beneficjent
RAFAŁ TOMASZ KRAJEWSKI
reprezentant
IGNACY ANDRZEJ KULECKI
Prokurent
2007-04-04
2009-05-11
SAMOISTNA
DANUTA KRAJEWSKA
Prokurent
2016-06-23
2016-11-25
PROKURA SAMOISTNA JEDNOOSOBOWA
STANISŁAW KRAJEWSKI
Prokurent
2002-02-04
2010-02-05
SAMOISTNA
ANDRZEJ ZDZISŁAW WILLENBERG
Prokurent
2007-02-02
2007-04-04
SAMOISTNA
IGNACY ANDRZEJ KULECKI
Wspólnik
2002-02-04
2016-06-23
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
STANISŁAW KRAJEWSKI
Wspólnik
2002-02-04
2018-05-09
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49 000,00 ZŁ
DANUTA KRAJEWSKA
Wspólnik
2016-06-23
2016-11-25
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
STANISŁAW KRAJEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWA
IGNACY ANDRZEJ KULECKI
DYREKTOR
2002-02-04
2007-04-04
ANDRZEJ ZDZISŁAW WILLENBERG
DYREKTOR SPÓŁKI
2007-04-04
2009-05-11
IGNACY ANDRZEJ KULECKI
DYREKTOR
2009-05-11
2016-06-23
STANISŁAW KRAJEWSKI
ZASTĘPCA DYREKTORA SPÓŁKI
2010-02-05
2016-06-23
STANISŁAW KRAJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-06-23
2018-05-09
2002-02-04
2018-05-09
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-02-04
2018-05-09
"EUREKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-02-04
2018-05-09
ALEJA PIŁSUDSKIEGO, 77, OLSZTYN, 10-449, OLSZTYN, POLSKA
2016-06-23
2018-05-09
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2016-06-23
2018-05-09
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2016-06-23
2018-05-09
4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
2016-06-23
2018-05-09
5210B - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
2016-06-23
2018-05-09
4711Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
2016-06-23
2018-05-09
5221Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie