KRS 0000311043
NIP6692469815
REGON32056817000000
NazwaNIECKOWO 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNIECKOWO 3
Data rejestracji 31 lip 2008 (16 lat temu) 31 lip 2008
Data usunięcia 24 kwi 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOSZALIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6692469815
data rejestracji 17 wrz 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 10 wrz 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#011 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #012 UPRAWA ROŚLIN WIELOLETNICH #013 ROZMNAŻANIE ROŚLIN #014 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI, Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJ #015 GOSPODARKA ŁOWIECKA, HODOWLA I POZYSKIWANIE ZWIERZĄT ŁOWNYCH, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #016 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA ROLNICTWO I NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #017 ŁOWIECTWO I POZYSKIWANIE ZWIERZĄT ŁOWNYCH, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄAGATA ANNA MIŁOSZ
Beneficjent
JENS SORENSEN
Beneficjent
1981-11-09
JENS SORENSEN
reprezentant
1981-11-09
BETTINA MIŁOSZ
Beneficjent
JMS SERVICE HOLDING APS SPÓŁKA PRAWA DUŃSKIEGO
Wspólnik
2008-07-31
2024-04-24
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500,00 ZŁ.
Wspólnik
2008-07-31
2024-04-24
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.500,00 ZŁ.
19309044700000
AGATA ANNA MIŁOSZ
Beneficjent
POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GOSPODARSTWO LIMOUSINE SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 51 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NIECKOWO 3 SP. Z O.O.
JENS SORENSEN
Beneficjent
POSIADA 100% UDZIAŁÓW W DUŃSKIEJ SPÓŁCE JMS TRADING DENMARK APS, KTÓRA POSIADA 49 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NIECKOWO 3 SP. Z O.O.
BETTINA MIŁOSZ
Beneficjent
POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GOSPODARSTWO LIMOUSINE SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 51 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NIECKOWO 3 SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWA
JENS MOLLER SORENSEN
PREZES ZARZĄDU
2008-07-31
2024-04-24
2008-07-31
2009-10-08
PIŁSUDSKIEGO, 28, KOSZALIN, 75-511, KOSZALIN, POLSKA
2009-10-08
2016-08-19
ZWYCIĘSTWA, 126, KOSZALIN, 75-614, KOSZALIN, POLSKA
2016-08-19
2021-12-20
UL. 4 MARCA, 38, KOSZALIN, 75-708, KOSZALIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie