KRS 0000098497
NIP6691999468
REGON33050085600000
Nazwa"TARG DRZEWNY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTARG DRZEWNY
Data rejestracji 12 mar 2002 (23 lata temu) 12 mar 2002
Data usunięcia 20 lis 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOSZALIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 54000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (30)
#2010 PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH, IMPREGNACJA DREWNA #2020 PRODUKCJA PŁYT I SKLEJEK #2030 PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA #2040 WYTWARZANIE OPAKOWAŃ I INNYCH ARTYKUŁÓW Z DREWNA #205 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH #4511 ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4512 WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO- INŻYNIERSKICH #4521 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE #4522 WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4523 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DROGOWYCH #4524A BUDOWA PORTÓW MORSKICH #4524B BUDOWA POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4525 WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH #4531 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4532 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH #4533 WYKONYWANIE INSTALACJI CIEPLNYCH, WODNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH #4534 WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4541 TYNKOWANIE #4542 ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4543 WYKONYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN #4544 MALOWANIE I SZKLENIE #4545 WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4550 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #5153 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5154 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5156 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #5157 SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5162 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN BUDOWLANYCH #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5212 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHRONALD SYDNEY BULLEN
Wspólnik
2002-03-12
2009-09-11
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 36.000,00 PLN
MAREK LUDWIK BIEL
Wspólnik
2002-03-12
2014-11-19
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCO 54.000 ZŁ
CHRISTOPHER RONALD BULLEN
Wspólnik
2009-09-11
2010-09-14
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 36.000,00 ZŁOTYCH
PETER PATRICK HOWIE
Wspólnik
2014-11-19
2019-11-20
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 54.000 ZŁ
BOGUSŁAW ANDRZEJ MALINOWSKI
Prokurent
2002-03-12
2014-11-19
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
RONALD SYDNEY BULLEN
PREZES
2002-03-12
2009-09-11
CHRISTOPHER RONALD BULLEN
PREZES ZARZĄDU
2009-09-11
2010-07-02
MAREK LUDWIK BIEL
PREZES ZARZĄDU
2010-07-02
2014-12-19
PETER PATRICK HOWIE
PREZES ZARZĄDU
2014-12-19
2019-11-20
2002-03-12
2004-01-22
"RBMB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-03-12
2011-02-09
LNIANA, 20, KOSZALIN, 75-213, KOSZALIN, POLSKA
2011-02-09
2016-03-15
LNIANA, 33, KOSZALIN, 75-213, KOSZALIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie