KRS 0000310967
NIP7542948584
REGON16020713900000
NazwaGGPHARMA GAJEWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaGGPHARMA GAJEWSKI I WSPÓLNICY
Data rejestracji 31 lip 2008 (16 lat temu) 31 lip 2008
Data usunięcia 31 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres PRYMASA WYSZYŃSKIEGO, 25, RADOMSKO, 97-500, RADOMSKO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7542948584
data rejestracji 01 wrz 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 17 cze 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8412Z KIEROWANIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z OCHRONĄ ZDROWIA, EDUKACJĄ, KULTURĄ ORAZ POZOSTAŁYMI USŁUGAMI SPOŁECZNYMI, Z WYŁĄCZENIEM ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZAMAREK WŁADYSŁAW GAJEWSKI
Beneficjent
ARTUR STEFAN GORZELAK
reprezentant
MAREK WŁADYSŁAW GAJEWSKI
reprezentant
ARTUR STEFAN GORZELAK
Beneficjent
JAROSŁAW JAN HORZELA
Wspólnik
2008-07-31
2010-12-29
HUBERT STANISŁAW CAŁEK
Wspólnik
2008-07-31
2015-02-06
ARTUR STEFAN GORZELAK
Wspólnik
2010-12-29
2022-01-31
MAREK WŁADYSŁAW GAJEWSKI
Wspólnik
2011-05-12
2022-01-31
MAREK WŁADYSŁAW GAJEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ARTUR STEFAN GORZELAK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW.
JAROSŁAW JAN HORZELA
Członek Organu Reprezentacji
2008-07-31
2010-12-29
MAREK WŁADYSŁAW GAJEWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2011-05-12
2022-01-31
HUBERT STANISŁAW CAŁEK
Członek Organu Reprezentacji
2008-07-31
2015-02-06
ARTUR STEFAN GORZELAK
Członek Organu Reprezentacji
2010-12-29
2022-01-31
2008-07-31
2010-12-29
MULTIFARM HORZELA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
2010-12-29
2015-02-06
ACPHARMA CAŁEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
2008-07-31
2010-12-29
ARMII KRAJOWEJ, 7, OPOLE, 45-071, OPOLE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie