KRS 0000305778
NIP6981783819
REGON30084620700000
NazwaGRUPA PRODUCENCKA "ZBOŻA WONIEŚĆ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGRUPA PRODUCENCKA "ZBOŻA WONIEŚĆ"
Data rejestracji 13 maj 2008 (16 lat temu) 13 maj 2008
Data usunięcia 20 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 50A, WONIEŚĆ, 64-030, ŚMIGIEL, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 55000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6981783819
data rejestracji 29 maj 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 20 sty 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #1061Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANASTANISŁAW GRYGIER
Beneficjent
STANISŁAW GRYGIER
reprezentant
STANISŁAW GRYGIER
Wspólnik
2008-05-13
2008-12-04
8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000,00 ZŁ
SZYMON GRYGIER
Wspólnik
2008-05-13
2022-01-20
11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.000,00 ZŁ
TOMASZ GRYGIER
Wspólnik
2008-05-13
2022-01-20
11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.000,00 ZŁ
TOMASZ CZWOJDA
Wspólnik
2008-12-04
2009-06-18
6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000,00 ZŁ
Wspólnik
2008-05-13
2012-05-14
8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000,00 ZŁ
41021100100000
Wspólnik
2008-05-13
2012-05-14
8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000,00 ZŁ
41017510400000
RADOSŁAW GRYGIER
Wspólnik
2008-05-13
2022-01-20
11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.000,00 ZŁ
MACIEJ GRYGIER
Wspólnik
2008-05-13
2022-01-20
11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.000,00 ZŁ
TOMASZ CZWOJDA
Wspólnik
2012-05-14
2022-01-20
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
STANISŁAW GRYGIER
Likwidator
2020-01-24
2022-01-20
STANISŁAW GRYGIER
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
STANISŁAW GRYGIER
PREZES ZARZĄDU
2008-05-13
2008-12-04
SZYMON GRYGIER
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-05-13
2008-12-04
SZYMON GRYGIER
PREZES ZARZĄDU
2008-12-04
2012-10-05
ŁUCJAN JÓZEF GRUHN
PREZES ZARZĄDU
2012-10-05
2018-08-02
STANISŁAW GRYGIER
PREZES ZARZĄDU
2018-08-02
2020-01-24
2008-05-13
2020-01-24
GRUPA PRODUCENCKA "ZBOŻA WONIEŚĆ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie