KRS 0000305676
NIP7292638806
REGON10046597700000
NazwaHIRSCH-ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHIRSCH-ŁÓDŹ
Data rejestracji 12 maj 2008 (16 lat temu) 12 maj 2008
Data usunięcia 08 lip 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PIOTRA SKARGI, 12, ŁÓDŹ, 93-036, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEMJACEK STANISŁAW STASZEWSKI
Wspólnik
2008-05-12
2011-02-22
50 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 5.000 ZŁ
Wspólnik
2008-05-12
2011-07-08
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000 ZŁOTYCH
23037602300000
JACEK RYSZARD URBAŃCZYK
Likwidator
2011-03-15
2011-07-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH UPRAWNIONYCH JEST ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DOKUMENTÓW UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU.
OTTO ADALBERT HIRSCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-05-12
2009-10-14
1958-10-21
JACEK RYSZARD URBAŃCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-05-12
2011-03-15
JACEK STANISŁAW STASZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-05-12
2011-02-22
2008-05-12
2011-03-15
"HIRSCH-ŁÓDŹ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie