KRS 0000294082
NIP6342647512
REGON24066456000000
NazwaHIRSCH-KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHIRSCH-KATOWICE
Data rejestracji 30 lis 2007 (17 lat temu) 30 lis 2007
Data usunięcia 14 lis 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHŁODNA, 6, KATOWICE, 40-311, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#45 BUDOWNICTWO #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEMWspólnik
2007-11-30
2013-11-14
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,00 ZŁ.
23037602300000
WŁODZIMIERZ PIOTR BIEDAK
Wspólnik
2007-11-30
2013-11-14
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ.
MONIKA MATYASIK
Prokurent
2011-02-25
2012-01-05
SAMOISTNA
WŁODZIMIERZ PIOTR BIEDAK
Likwidator
2012-01-05
2013-11-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH UPRAWNIONYCH JEST ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DOKUMENTÓW UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU.
OTTO ADALBERT HIRSCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-11-30
2009-09-30
1958-10-21
JACEK RYSZARD URBAŃCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-11-30
2009-09-30
JACEK RYSZARD URBAŃCZYK
PREZES ZARZĄDU
2009-09-30
2012-01-05
WŁODZIMIERZ PIOTR BIEDAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-11-30
2012-01-05
2007-11-30
2012-01-05
"HIRSCH - KATOWICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-11-30
2010-03-22
CHORZOWSKA, 108, KATOWICE, 40-851, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie