KRS 0000305664
NIP9471953520
REGON10051610800000
NazwaZIPPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaZIPPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 12 maj 2008 (16 lat temu) 12 maj 2008
Data usunięcia 08 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS, 100, ŁÓDŹ, 91-341, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9471953520
data rejestracji 01 cze 2008
status Czynny
07160014621085886970000001
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
17175010930000000011669581
BNP Oddział w Łodzi Al. Śmigłego Rydza 20
al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20 93-281 Łódź POLSKA
37175010930000000010563615
BNP Oddział w Łodzi Al. Śmigłego Rydza 20
al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20 93-281 Łódź POLSKA
97175010930000000020365064
BNP Oddział w Łodzi Al. Śmigłego Rydza 20
al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20 93-281 Łódź POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANADOROTA MROWIEC
Beneficjent
TOMASZ KRZYSZTOF GUSTA
Beneficjent
KRZYSZTOF SÓJTA
zgłaszający - członek zarządu
PIOTR KRZYSZTOF GUSTA
Beneficjent
AGATA ADRIANNA SÓJTA
Beneficjent
KATALIN HARTAI-GUSTA
Beneficjent
MACIEJ KRZYSZTOF GUSTA
Beneficjent
KRZYSZTOF SÓJTA
Beneficjent
Wspólnik
2008-05-12
2021-01-08
07285917200000
PIOTR KRZYSZTOF GUSTA
Wspólnik
2008-05-12
2021-01-08
AGATA ADRIANNA SÓJTA
Wspólnik
2008-05-12
2021-01-08
TOMASZ KRZYSZTOF GUSTA
Wspólnik
2015-05-04
2020-01-02
KATALIN HARTAI GUSTA
Wspólnik
2020-01-02
2021-01-08
MACIEJ KRZYSZTOF GUSTA
Wspólnik
2020-01-02
2021-01-08
DOROTA MROWIEC
Beneficjent
WSPÓLNIK POSIADA 27% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM ZIPPER SP. Z O.O. - KOMPLEMENTARIUSZA I AKCJONARIUSZA POSIADAJĄCEGO 1% AKCJI SPÓLKI, DLA KTÓREJ DOKONYWANE JEST ZGŁOSZENIE
TOMASZ KRZYSZTOF GUSTA
Beneficjent
WSPÓLNIK POSIADA 55% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM ZIPPER SP. Z O.O. - KOMPLEMENTARIUSZA I AKCJONARIUSZA POSIADAJĄCEGO 1% AKCJI SPÓLKI, DLA KTÓREJ DOKONYWANE JEST ZGŁOSZENIE
PIOTR KRZYSZTOF GUSTA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariusz
brak
AGATA ADRIANNA SÓJTA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariusz
brak
KATALIN HARTAI-GUSTA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariusz
brak
MACIEJ KRZYSZTOF GUSTA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariusz
brak
KRZYSZTOF SÓJTA
Beneficjent
WSPÓLNIK POSIADA 18% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM ZIPPER SP. Z O.O. - KOMPLEMENTARIUSZA I AKCJONARIUSZA POSIADAJĄCEGO 1% AKCJI SPÓLKI, DLA KTÓREJ DOKONYWANE JEST ZGŁOSZENIE
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW ODPOWIADAJĄCYCH BEZ OGRANICZENIA ALBO PROKURENT WYZNACZONY PRZEZ WSPÓLNIKÓW ODPOWIADAJĄCYCH BEZ OGRANICZENIA.
Członek Organu Reprezentacji
2008-05-12
2021-01-08
07285917200000
2008-05-12
2021-01-08
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2008-05-12
2021-01-08
ZIPPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2008-05-12
2021-01-08
ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS, 100, ŁÓDŹ, 91-341, ŁÓDŹ, POLSKA
2015-05-04
2021-01-08
4641Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH
2008-05-12
2021-01-08
4690Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie