KRS 0000266489
NIP9512197789
REGON14074255200000
NazwaGLUE-INVEST SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaGLUE-INVEST
Data rejestracji 25 paź 2006 (18 lat temu) 25 paź 2006
Data usunięcia 03 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres SARMACKA, 15, WARSZAWA, 02-797, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 18672000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 18672000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji500000
Dane podatkowe
NIP 9512197789
data rejestracji 07 lis 2006
status Czynny
08124055271978001133255826
PEKAO Oddział w Łodzi al.Tadeusza Kościuszki 63
ul. Aleja T. Kościuszki 63 90-514 Łódź POLSKA
17124055271111001133226943
PEKAO Oddział w Łodzi al.Tadeusza Kościuszki 63
ul. Aleja T. Kościuszki 63 90-514 Łódź POLSKA
63124055271111001133226406
PEKAO Oddział w Łodzi al.Tadeusza Kościuszki 63
ul. Aleja T. Kościuszki 63 90-514 Łódź POLSKA
64124055271787001133228963
PEKAO Oddział w Łodzi al.Tadeusza Kościuszki 63
ul. Aleja T. Kościuszki 63 90-514 Łódź POLSKA
11114011080000362266002001
mBank Oddział Korporacyjny Łódź
ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2052Z PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#2042Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIPIOTR KRZYSZTOF GUSTA
Beneficjent
MAŁGORZATA HENRYKA CICHOŃSKA
zgłaszający - członek zarządu
TOMASZ KRZYSZTOF GUSTA
Beneficjent
MACIEJ KRZYSZTOF GUSTA
Beneficjent
WIESŁAWA JADWIGA GUSTA
Beneficjent
KAROLINA GUSTA
Członek Organu Nadzoru
2012-08-16
2017-09-06
PIOTR KRZYSZTOF GUSTA
Członek Organu Nadzoru
2017-09-06
2022-02-03
KATALIN HARTAI GUSTA
Członek Organu Nadzoru
2019-12-12
2021-11-25
MACIEJ KRZYSZTOF GUSTA
Członek Organu Nadzoru
2021-11-25
2022-02-03
DANUTA MAŁKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-10-25
2019-12-12
TOMASZ GUSTA
Członek Organu Nadzoru
2007-03-01
2022-02-03
PIOTR GUSTA
Członek Organu Nadzoru
2007-03-01
2012-06-14
WIESŁAWA GUSTA
Członek Organu Nadzoru
2006-10-25
2007-03-01
KRZYSZTOF GUSTA
Członek Organu Nadzoru
2006-10-25
2007-03-01
WIESŁAWA JADWIGA GUSTA
Prokurent
2012-08-16
2022-02-03
PROKURA SAMOISTNA
PIOTR KRZYSZTOF GUSTA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
AKCJONARIUSZ I KOMPLEMENTARIUSZ W CT100 GUSTA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM POSIADAJĄCYM 372.440 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCO 18.622.000 ZŁOTYCH W GLUE-INVEST SP. Z O.O. ZGŁASZANY POSIADA 1,87% AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI CT100 GUSTA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, A JEGO WKŁAD JAKO KOMPLEMENTARIUSZ DO SPÓŁKI WYNOSI 1.000 ZŁ.
TOMASZ KRZYSZTOF GUSTA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
AKCJONARIUSZ I KOMPLEMENTARIUSZ W CT100 GUSTA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM POSIADAJĄCYM 372.440 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCO 18.622.000 ZŁOTYCH W GLUE-INVEST SP. Z O.O. ZGŁASZANY POSIADA 92,52 % AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI CT100 GUSTA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, A JEGO WKŁAD JAKO KOMPLEMENTARIUSZ DO SPÓŁKI WYNOSI 1.000 ZŁ.
MACIEJ KRZYSZTOF GUSTA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
AKCJONARIUSZ I KOMPLEMENTARIUSZ W CT100 GUSTA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM POSIADAJĄCYM 372.440 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCO 18.622.000 ZŁOTYCH W GLUE-INVEST SP. Z O.O. ZGŁASZANY POSIADA 1,87% AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI CT100 GUSTA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, A JEGO WKŁAD JAKO KOMPLEMENTARIUSZ DO SPÓŁKI WYNOSI 1.000 ZŁ.
WIESŁAWA JADWIGA GUSTA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
AKCJONARIUSZ I KOMPLEMENTARIUSZ W CT100 GUSTA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM POSIADAJĄCYM 372.440 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCO 18.622.000 ZŁOTYCH W GLUE-INVEST SP. Z O.O. ZGŁASZANA POSIADA 3,74% AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI CT100 GUSTA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, A JEJ WKŁAD JAKO KOMPLEMENTARIUSZ DO SPÓŁKI WYNOSI 1.000 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JAN ANDRZEJ KWACZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-10-25
2007-03-01
WIESŁAWA GUSTA
PREZES ZARZĄDU
2007-03-01
2012-06-14
MAŁGORZATA CICHOŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-03-01
2012-08-23
MAŁGORZATA CICHOŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2012-08-23
2022-02-03
2006-10-25
2022-02-03
SPÓŁKA AKCYJNA
2006-10-25
2022-02-03
GLUE-INVEST SPÓŁKA AKCYJNA
2006-10-25
2022-02-03
SARMACKA, 15, WARSZAWA, 02-797, WARSZAWA, POLSKA
2017-09-06
2022-02-03
2052Z - PRODUKCJA KLEJÓW
2017-09-06
2022-02-03
2042Z - PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH
2017-09-06
2022-02-03
2059Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2017-09-06
2022-02-03
2222Z - PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH
2017-09-06
2022-02-03
2229Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
2017-09-06
2022-02-03
4675Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
2017-09-06
2022-02-03
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2017-09-06
2022-02-03
7712Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie