KRS 0000305608
NIP7811818152
REGON30083059000000
NazwaFAKTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFAKTUM
Data rejestracji 16 maj 2008 (16 lat temu) 16 maj 2008
Data usunięcia 18 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZAMARZEWSKIEGO, 36, POZNAŃ, 60-532, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3101Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWHENRIK JOAKIM LASSEN
Beneficjent
2000-01-01
AGATA CZARTORYSKA
reprezentant
AGATA CZARTORYSKA
Wspólnik
2008-05-16
2009-06-10
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ
FAKTUM HOLDING APS
Wspólnik
2009-06-10
2021-06-18
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000 ZŁ.
AGATA CZARTORYSKA
Likwidator
2018-07-09
2021-06-18
HENRIK JOAKIM LASSEN
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
MICHAEL ADAM CZARTORYSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-05-16
2018-07-09
HENRIK JOAKIM LASSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-06-10
2018-07-09
2000-01-01
MICHAŁ GRZEGORZ TURKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-06-10
2018-07-09
2008-05-16
2018-07-09
FAKTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie