KRS 0000212388
NIP7821711757
REGON63087231800000
NazwaAWA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAWA INVEST
Data rejestracji 14 lip 2004 (20 lat temu) 14 lip 2004
Data usunięcia 12 gru 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZAMARZEWSKIEGO, 36, POZNAŃ, 60-532, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJLAT INVEST APS
Wspólnik
2010-01-05
2019-12-12
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ
KATARZYNA JURGOWIAK
Wspólnik
2004-07-14
2008-08-25
198 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 99.000 ZŁ
TJ - INVEST APS
Wspólnik
2008-08-25
2010-01-05
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ
LARS AXELTOFT TREGART
Likwidator
2019-01-22
2019-12-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ ORAZ W JEJ IMIENIU SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA I JE PODPISYWAĆ.
MARIA DANUTA ANTKOWIAK
PREZES ZARZĄDU
2004-07-14
2008-08-25
KATARZYNA JURGOWIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-07-14
2008-08-25
LARS AXELTOFT TREGART
PREZES ZARZĄDU
2008-08-25
2019-01-22
2004-07-14
2019-01-22
AWA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-07-14
2010-01-05
WOŹNA, 9, POZNAŃ, 61-777, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie