KRS 0000304484
NIP5242649511
REGON14143010000000
Nazwa"WIZARD MARIUSZ STEFAŃCZAK JACEK KOZACZYŃSKI" SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaWIZARD MARIUSZ STEFAŃCZAK JACEK KOZACZYŃSKI
Data rejestracji 24 kwi 2008 (16 lat temu) 24 kwi 2008
Data usunięcia 25 kwi 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres NADWIŚLAŃSKA, 5A, WARSZAWA, 03-349, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJEWA ANETA JÓŹKO
Wspólnik
2008-04-24
2009-12-09
RENATA MARIA BRZEZIŃSKA
Wspólnik
2008-04-24
2009-12-09
MACIEJ STANISŁAW MICHAŁOWSKI
Wspólnik
2008-11-05
2009-12-09
MARIUSZ JERZY STEFAŃCZAK
Wspólnik
2009-12-09
2013-04-25
JACEK ADAM KOZACZYŃSKI
Wspólnik
2009-12-09
2013-04-25
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE
EWA ANETA JÓŹKO
Członek Organu Reprezentacji
2008-04-24
2009-12-09
RENATA MARIA BRZEZIŃSKA
Członek Organu Reprezentacji
2008-04-24
2009-12-09
MACIEJ STANISŁAW MICHAŁOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2008-11-05
2009-12-09
MARIUSZ JERZY STEFAŃCZAK
Członek Organu Reprezentacji
2009-12-09
2013-04-25
JACEK ADAM KOZACZYŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2009-12-09
2013-04-25
2008-04-24
2008-11-05
WIZARD EWA JÓŹKO, RENATA BRZEZIŃSKA SPÓŁKA JAWNA
2008-11-05
2009-12-09
"WIZARD MACIEJ MICHAŁOWSKI, EWA JÓŹKO, RENATA BRZEZIŃSKA" SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie