KRS 0000290118
NIP5342376047
REGON14117867400000
Nazwa"TLEN MARIUSZ STEFAŃCZAK RAFAŁ PRZEŹDZIECKI" SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaTLEN MARIUSZ STEFAŃCZAK RAFAŁ PRZEŹDZIECKI
Data rejestracji 09 paź 2007 (17 lat temu) 09 paź 2007
Data usunięcia 05 kwi 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. MARYWILSKA, 38, WARSZAWA, 03-228, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJMARCIN HEJDUK
Wspólnik
2007-10-09
2010-02-10
RAFAŁ DOMINIK PRZEŹDZIECKI
Wspólnik
2007-10-09
2017-04-05
MARIUSZ JERZY STEFAŃCZAK
Wspólnik
2007-10-09
2017-04-05
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE
MARCIN HEJDUK
Członek Organu Reprezentacji
2007-10-09
2010-02-10
MARIUSZ JERZY STEFAŃCZAK
Członek Organu Reprezentacji
2007-10-09
2017-04-05
RAFAŁ DOMINIK PRZEŹDZIECKI
Członek Organu Reprezentacji
2007-10-09
2017-04-05
2007-10-09
2010-02-10
"TLEN MARCIN HEJDUK, MARIUSZ STEFAŃCZAK, RAFAŁ PRZEŹDZIECKI" SPÓŁKA JAWNA
2007-10-09
2015-10-05
GROBLOWA, 5, PRUSZKÓW, 05-804, PRUSZKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie