KRS 0000304360
NIP9542638548
REGON24091183300000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE "STAWICKI" SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE "STAWICKI"
Data rejestracji 24 kwi 2008 (16 lat temu) 24 kwi 2008
Data usunięcia 09 lis 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres CEGLANA, 67, KATOWICE, 40/514, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#412 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #431 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #681 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE #811 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #812 SPRZĄTANIE OBIEKTÓWPIOTR WILCHELM
Wspólnik
2008-04-24
2016-02-22
ARKADIUSZ PIOTR WOŹNIAK
Wspólnik
2008-04-24
2016-02-22
JACEK ZBIGNIEW KAPŁANEK
Wspólnik
2008-04-24
2016-08-31
STANISŁAW DEJA
Wspólnik
2008-04-24
2016-08-31
JERZY TADEUSZ STAWICKI
Wspólnik
2008-04-24
2016-11-09
PAULINA WOŹNIAK
Wspólnik
2016-02-22
2016-11-09
MAJA ANASTAZJA WILCHELM
Wspólnik
2016-02-22
2016-11-09
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacji-KAŻDY WSPÓLNIK MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ W SPRAWACH,KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 100.000,00 ZŁ.(STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) -W SPRAWACH,KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 100.000,ZŁ(SŁOWNIE:STO TYSIĘCY ZŁOTYCH), ALE NIE PRZEKRACZA 5.000.000,00-ZŁ(SŁOWNIE:PIĘĆ MILONÓW ZŁOTYCH)DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE 2 (DWÓCH) WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE ALBO WSPÓŁDZIAŁANIE WSPÓLNIKA WRAZ Z PROKURENTEM: -W SPRAWACH ,W KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 5.000.000.00-ZŁ(PIĘĆ MILONÓW ZŁOTYCH)DO REPREZENTOWANIA WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE.
PIOTR WILCHELM
Członek Organu Reprezentacji
2008-04-24
2016-02-22
ARKADIUSZ PIOTR WOŹNIAK
Członek Organu Reprezentacji
2008-04-24
2016-02-22
JACEK ZBIGNIEW KAPŁANEK
Członek Organu Reprezentacji
2008-04-24
2016-08-31
STANISŁAW DEJA
Członek Organu Reprezentacji
2008-04-24
2016-08-31
JERZY TADEUSZ STAWICKI
Członek Organu Reprezentacji
2008-04-24
2016-11-09
MAJA ANASTAZJA WILCHELM
Członek Organu Reprezentacji
2016-02-22
2016-11-09
PAULINA WOŹNIAK
Członek Organu Reprezentacji
2016-02-22
2016-11-09
2008-04-24
2010-03-17
WITA STWOSZA, 2, KATOWICE, 40-036, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie