KRS 0000304158
NIP6972076407
REGON41144644000000
NazwaIMPOL I.NOWICKI, M.IWANICKI SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaIMPOL I.NOWICKI, M.IWANICKI
Data rejestracji 23 kwi 2008 (16 lat temu) 23 kwi 2008
Data usunięcia 19 kwi 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH, 5, LIPNO, 64-111, LIPNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6972076407
data rejestracji 01 lut 2002
status Czynny
31175011360000000039731867
BNP Oddział w Zielonej Górze ul. Stary Rynek 24A
ul. Stary Rynek 24A 65-067 Zielona Góra POLSKA
52114018500000510275001006
mBank Oddział Korporacyjny Zielona Góra
pl. Matejki 19 65-056 Zielona Góra POLSKA
52175011360000000020586017
BNP Oddział w Zielonej Górze ul. Stary Rynek 24A
ul. Stary Rynek 24A 65-067 Zielona Góra POLSKA
63109012450000000141277296
SANPL 1 Oddział w Lesznie
ul. Słowiańska 33 64-100 Leszno POLSKA
79114018500000510275001005
mBank Oddział Korporacyjny Zielona Góra
pl. Matejki 19 65-056 Zielona Góra POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4753Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓWMIECZYSŁAW JÓZEF IWANICKI
Beneficjent
IWO RAFAŁ NOWICKI
Beneficjent
IWO RAFAŁ NOWICKI
ZGŁASZAJĄCY - INNY
IWO RAFAŁ NOWICKI
Wspólnik
2008-04-23
2019-04-19
MIECZYSŁAW JÓZEF IWANICKI
Wspólnik
2008-04-23
2019-04-19
MIECZYSŁAW JÓZEF IWANICKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
IWO RAFAŁ NOWICKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSAMODZIELNA REPREZENTACJA KAŻDEGO ZE WSPÓLNIKÓW
IWO RAFAŁ NOWICKI
Członek Organu Reprezentacji
2008-04-23
2019-04-19
MIECZYSŁAW JÓZEF IWANICKI
Członek Organu Reprezentacji
2008-04-23
2019-04-19
Członek Organu Reprezentacji
2015-04-03
2019-04-19
36030685200000
2008-04-23
2019-04-19
SPÓŁKA JAWNA
2008-04-23
2019-04-19
IMPOL I.NOWICKI, M.IWANICKI SPÓŁKA JAWNA
2008-04-23
2019-04-19
POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH, 5, LIPNO, 64-111, LIPNO, POLSKA
2015-04-03
2019-04-19
4673Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
2008-04-23
2019-04-19
4674Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
2008-04-23
2019-04-19
4753Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2008-04-23
2019-04-19
4332Z - ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
2008-04-23
2019-04-19
4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI
2008-04-23
2019-04-19
5210B - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie