KRS 0000204813
NIP6972129351
REGON41154953500000
NazwaZDZISŁAW I MIKOŁAJ BURZEC ARIS OPAKOWANIA SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaZDZISŁAW I MIKOŁAJ BURZEC ARIS OPAKOWANIA
Data rejestracji 23 kwi 2004 (20 lat temu) 23 kwi 2004
Data usunięcia 10 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH, 5, LIPNO, 64-111, LIPNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6972129351
data rejestracji 01 maj 2004
status Czynny
09105019111000009032252091
INGBSK Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 19
ul. Bohaterów Westerplatte 19 65-034 Zielona Góra POLSKA
08105019111000009032252109
INGBSK Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 19
ul. Bohaterów Westerplatte 19 65-034 Zielona Góra POLSKA
36160014621083475060000002
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
09160014621083475060000003
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
19150015171215100731960000
SANPL 4 Oddział w Lesznie
ul. Słowiańska 33 64-100 Leszno POLSKA
17150015171215100732000000
SANPL 4 Oddział w Lesznie
ul. Słowiańska 33 64-100 Leszno POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1721Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWZDZISŁAW ZBIGNIEW BURZEC
Beneficjent
MIKOŁAJ BURZEC
reprezentant
ZDZISŁAW ZBIGNIEW BURZEC
reprezentant
ZDZISŁAW ZBIGNIEW BURZEC
Wspólnik
2004-04-23
2022-06-10
JERZY KOSOWICZ
Wspólnik
2004-04-23
2008-02-11
KATARZYNA DOROTA PIWOŃSKA
Wspólnik
2004-04-23
2004-11-26
MIKOŁAJ BURZEC
Wspólnik
2008-02-11
2017-07-13
Wspólnik
2017-07-13
2022-06-10
36730089300000
ZDZISŁAW ZBIGNIEW BURZEC
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI SAMODZIELNIE.
KATARZYNA DOROTA PIWOŃSKA
Członek Organu Reprezentacji
2004-04-23
2004-11-26
ZDZISŁAW ZBIGNIEW BURZEC
Członek Organu Reprezentacji
2004-04-23
2022-06-10
JERZY KOSOWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2004-04-23
2008-02-11
MIKOŁAJ BURZEC
Członek Organu Reprezentacji
2008-02-11
2017-09-27
Członek Organu Reprezentacji
2017-09-27
2022-06-10
36730089300000
2004-04-23
2004-11-26
ZDZISŁAW BURZEC, JERZY KOSOWICZ, KATARZYNA PIWOŃSKA ARIS OPAKOWANIA SPÓŁKA JAWNA
2004-11-26
2008-02-11
ZDZISŁAW BURZEC, JERZY KOSOWICZ, ARIS OPAKOWANIA SPÓŁKA JAWNA
2004-04-23
2005-02-07
POZNAŃSKA, 31, LESZNO, 64-100, LESZNO, POLSKA
2005-02-07
2008-09-10
BEMA, 35, LESZNO, 64-100, LESZNO, POLSKA
2008-09-10
2011-09-30
BUDOWLANYCH, 5, LESZNO, 64-100, LESZNO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie