KRS 0000303817
NIP7010115636
REGON14136785000000
NazwaERSTE GROUP IMMORENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaERSTE GROUP IMMORENT POLSKA
Data rejestracji 17 kwi 2008 (16 lat temu) 17 kwi 2008
Data usunięcia 29 sie 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PL. PIŁSUDSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-078, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7010115636
data rejestracji 08 kwi 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 25 cze 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#411 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #661 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #681 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #771 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCHERSTE GROUP IMMORENT INTERNATIONAL HOLDING GMBH
Wspólnik
2008-04-17
2023-08-29
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
OSWALD MAG. CZIPIN
Likwidator
2020-05-22
2023-08-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŚLI POWOŁANY JEST TYLKO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW, WÓWCZAS REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
AGNIESZKA NYSZLER
PREZES ZARZĄDU
2008-04-17
2009-12-16
HARALD TRINKL
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-04-17
2010-10-29
GERTRUD MEISEL ORTNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-12-16
2011-07-27
RENATE TOMASCHEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-10-29
2012-02-20
OSWALD MAG. CZIPIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-07-27
2020-05-22
ANDREJA TRILLER TONIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-02-20
2020-05-22
2008-06-10
2008-10-15
ZŁOTA, 59, WARSZAWA, 00-120, WARSZAWA, POLSKA
2008-10-15
2009-09-09
AL. JANA PAWŁA II, 15, WARSZAWA, 00-828, WARSZAWA, POLSKA
2009-09-09
2010-11-30
KRÓLEWSKA, 16, WARSZAWA, 00-103, WARSZAWA, POLSKA
2008-04-17
2008-06-10
KS.I. SKORUPKI, 5, WARSZAWA, 00-546, WARSZAWA, POLSKA
2008-04-17
2008-05-29
IMMORENT LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-05-29
2011-01-12
IMMORENT LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-01-12
2020-05-22
ERSTE GROUP IMMORENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie