KRS 0000178538
NIP6671627491
REGON31111359700000
NazwaPM ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPM ENERGIA
Data rejestracji 03 lis 2003 (21 lat temu) 03 lis 2003
Data usunięcia 29 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRUSA, 1a, SŁUPCA, 62-400, SŁUPCA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6671627491
data rejestracji 01 gru 2011
status Czynny
03109012160000000130184829
SANPL 1 Oddział w Słupcy
ul. Poznańska 14 62-400 słupecki POLSKA
86109012160000000119066747
SANPL 1 Oddział w Słupcy
ul. Poznańska 14 62-400 słupecki POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPIOTR PIETROWICZ
Beneficjent
MAREK BLEJWAS
Beneficjent
PIOTR PIETROWICZ
ZGŁASZAJĄCY - WSPÓLNIK SPÓŁKI
ANDRZEJ NYSZLER
Wspólnik
2003-11-03
2010-12-01
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
AGNIESZKA NYSZLER
Wspólnik
2003-11-03
2010-12-01
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
PIOTR PIETROWICZ
Wspólnik
2010-12-01
2022-06-29
440 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 550.000,00 ZŁ
MAREK BLEJWAS
Wspólnik
2010-12-01
2022-06-29
440 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 550.000,00 ZŁ
PIOTR PIETROWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
MAREK BLEJWAS
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ANDRZEJ NYSZLER
PREZES ZARZĄDU
2003-11-03
2010-12-01
MAREK BLEJWAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-12-01
2022-06-29
PIOTR PIETROWICZ
PREZES ZARZĄDU
2010-12-01
2022-06-29
2003-11-03
2010-12-01
UNIBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-11-03
2010-12-01
PUŁASKIEGO, 24, SŁUPCA, 62-400, SŁUPCA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie