KRS 0000300857
NIP1231153201
REGON14133991800000
NazwaHUAYU TRADE CO. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHUAYU TRADE CO.
Data rejestracji 06 mar 2008 (17 lat temu) 06 mar 2008
Data usunięcia 03 kwi 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NADRZECZNA, 14, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWLIAORUO SHEN
Wspólnik
2008-03-06
2023-04-03
30 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 ZŁ
ZHAN XU
Wspólnik
2008-06-27
2023-04-03
30 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 ZŁ
WENHUA CHI
Wspólnik
2008-06-27
2023-04-03
20 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ
ZHEQING WANG
Wspólnik
2008-06-27
2023-04-03
20 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO.
LIAORUO SHEN
PREZES ZARZĄDU
2008-03-06
2023-04-03
WENHUA CHI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-06-27
2023-04-03
ZHEQING WANG
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-06-27
2023-04-03
ZHAN XU
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-06-27
2023-04-03
2008-03-06
2008-03-13
NADRZECZNA, 14, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie