KRS 0000186088
NIP1231012400
REGON01564047500000
NazwaTOPTIC COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTOPTIC COMPANY
Data rejestracji 09 sty 2004 (21 lat temu) 09 sty 2004
Data usunięcia 06 sie 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NADRZECZNA, 14, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#5143Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5141Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5142Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #5242Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5540Z BARY #5262B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH TOWARÓW NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5244Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #5248B SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU OPTYCZNEGO, FOTOGRAFICZNEGO ORAZ PRECYZYJNEGO #5248C SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII #5248E SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEKJIANHUA XIANG
Wspólnik
2004-01-09
2006-10-06
60 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 ZŁ
XIANYOU LI
Wspólnik
2004-01-09
2006-10-06
40 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ
JIANYONG XIANG
Wspólnik
2006-10-06
2007-09-03
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
SUMIN CAI
Wspólnik
2007-09-03
2008-08-27
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ.(PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
YUNYAN XIANG
Wspólnik
2008-08-27
2019-08-06
95 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 47 500 (CZTERDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET)ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JIANHUA XIANG
PREZES ZARZĄDU
2004-01-09
2006-10-06
XIANYOU LI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-01-09
2006-10-06
JIANYONG XIANG
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-04-24
2009-09-16
SUMIN CAI
PREZES ZARZĄDU
2006-10-06
2009-09-16
YUEPU XIANG
PREZES ZARZĄDU
2009-09-16
2019-08-06
2004-01-09
2006-04-24
NADRZECZNA, 16, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
2006-04-24
2006-10-06
KS.J.CHROŚCICKIEGO, 93, WARSZAWA, 02-414, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie