KRS 0000300240
NIP9452103789
REGON12067059000000
NazwaTABLICE MEDIA BILBOARDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaTABLICE MEDIA BILBOARDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 28 lut 2008 (17 lat temu) 28 lut 2008
Data usunięcia 14 wrz 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. PUSZKARSKA, 7M, KRAKÓW, 30-644, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9452103789
data rejestracji 01 maj 2008
status Czynny
71114020040000320280865882
mBank Oddział Bankowości Detalicznej
ul. Mickiewicza 10 90-959 Łódź POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANADARIUSZ RADECKI
Beneficjent
ROBERT ANDRZEJ MACIĄGA
Beneficjent
AGATA AGNIESZKA MOKRZYCKA
zgłaszający - członek zarządu
JUSTYNA DOROTA CZAJKOWSKA
Beneficjent
JERZY ANDRZEJ CZAJKOWSKI
Wspólnik
2008-02-28
2012-01-25
DARIUSZ RADECKI
Wspólnik
2008-02-28
2023-09-14
Wspólnik
2008-02-28
2021-03-03
35141608800000
ROBERT ANDRZEJ MACIĄGA
Wspólnik
2008-02-28
2018-12-21
Wspólnik
2012-01-25
2023-09-14
12221330700000
Wspólnik
2013-04-22
2023-09-14
12261080100000
Likwidator
2023-03-14
2023-05-08
12261080100000
DARIUSZ RADECKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ROBERT ANDRZEJ MACIĄGA
Beneficjent
PAN ROBERT ANDRZEJ MACIĄGA POSIADA 999 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE RMG SP. Z O.O. (KRS: 0000718716) O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99.900 ZŁ, STANOWIĄCYCH 99,90% WSZYSTKICH UDZIAŁÓW. SPÓŁKA RMG SP. Z O.O. POSIADA 120 UDZIAŁÓW SPÓŁKI TABLICE MEDIA BILBOARDS SP. Z O.O. O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000 ZŁ, STANOWIĄCYCH 30,00% WSZYSTKICH UDZIAŁÓW.
JUSTYNA DOROTA CZAJKOWSKA
Beneficjent
PANI JUSTYNA DOROTA CZAJKOWSKA POSIADA 1.900 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 95.000 ZŁ W SPÓŁCE YUHOLDINGS SP. Z O.O. (KRS: 0000393578), KTÓRA TO SPÓŁKA JEST JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI YUHOLDINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (KRS: 0000394389). SPÓŁKA YUHOLDINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (KRS: 0000394389) POSIADA 120 UDZIAŁÓW SPÓŁKI TABLICE MEDIA BILBOARDS SP. Z O.O. O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000 ZŁ, STANOWIĄCYCH 30,00% WSZYSTKICH UDZIAŁÓW.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZOWI - SPÓŁCE POD FIRMĄ MEDIA BILBOARDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Członek Organu Reprezentacji
2008-02-28
2013-04-22
35141608800000
Członek Organu Reprezentacji
2013-04-22
2023-03-14
12261080100000
Członek Organu Reprezentacji
2023-05-15
2023-09-14
12261080100000
2008-02-28
2021-03-03
TABLICE MEDIA BILLBOARDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2021-03-03
2023-03-14
TABLICE MEDIA BILBOARDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2023-03-14
2023-05-08
TABLICE MEDIA BILBOARDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
2008-02-28
2012-08-21
MAJORA NUSZKIEWICZA, 3, KRAKÓW, 31-422, KRAKÓW, POLSKA
2012-08-21
2016-09-27
WOLNOŚCI, 46, KRAKÓW, 30-661, KRAKÓW, POLSKA
2016-09-27
2022-06-02
BRATKOWA, 10, KRAKÓW, 31-463, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie