KRS 0000299995
NIP5252420371
REGON14132943000000
NazwaPROMETEUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPROMETEUSZ
Data rejestracji 26 lut 2008 (17 lat temu) 26 lut 2008
Data usunięcia 27 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NOAKOWSKIEGO, 16, WARSZAWA, 00-666, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4000000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWRADOSLAW MARTYNIAK
Beneficjent
RADOSLAW MARTYNIAK
reprezentant
Wspólnik
2018-11-14
2020-10-27
80.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000.000,00 ZŁ.
36329174300000
Wspólnik
2008-02-26
2010-02-04
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
14029548400000
Wspólnik
2010-02-04
2015-09-24
80.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000.000,00 ZŁOTYCH
14210422900000
Wspólnik
2015-09-24
2018-11-14
80000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000000,00 ZŁ
36135815300000
KRZYSZTOF ALEKSANDER KAWALEC
Prokurent
2008-10-24
2016-11-29
SAMOISTNA
RADOSŁAW ADAM MARTYNIAK
Likwidator
2016-11-29
2020-10-27
RADOSLAW MARTYNIAK
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W PROMETEUSZ SPZOO W LIKWIDACJI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ TEŻ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ RAHMAN KAWALEC
PREZES ZARZĄDU
2008-02-26
2015-02-27
RADOSŁAW ADAM MARTYNIAK
PREZES ZARZĄDU
2015-02-27
2016-11-29
RADOSŁAW ADAM MARTYNIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-02-26
2015-02-27
2008-02-26
2016-11-29
PROMETEUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-02-26
2008-10-24
DOBRA, 11, WARSZAWA, 00-384, WARSZAWA, POLSKA
2008-10-24
2013-10-11
POZNAŃSKA, 16, WARSZAWA, 00-680, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie