KRS 0000299977
NIP5252421330
REGON14132939200000
NazwaARES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaARES
Data rejestracji 26 lut 2008 (17 lat temu) 26 lut 2008
Data usunięcia 04 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NOAKOWSKIEGO, 16, WARSZAWA, 00-666, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252421330
data rejestracji 19 mar 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 04 lut 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWRADOSLAW MARTYNIAK
Beneficjent
RADOSLAW MARTYNIAK
reprezentant
Wspólnik
2008-02-26
2008-10-23
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
14029548400000
Wspólnik
2008-10-23
2010-04-29
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
14032651700000
Wspólnik
2010-04-29
2015-07-09
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
14210422900000
Wspólnik
2015-07-09
2020-10-26
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,- ZŁOTYCH
36135815300000
Wspólnik
2020-10-26
2021-02-04
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
14679789600000
RADOSŁAW ADAM MARTYNIAK
Likwidator
2020-06-15
2021-02-04
KRZYSZTOF ALEKSANDER KAWALEC
Prokurent
2008-10-23
2017-11-28
SAMOISTNA
RADOSLAW MARTYNIAK
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W ARES SPZOO W LIKWIDACJI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ TEŻ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ RAHMAN KAWALEC
PREZES ZARZĄDU
2008-02-26
2015-02-26
RADOSŁAW ADAM MARTYNIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-02-26
2015-02-26
RADOSŁAW ADAM MARTYNIAK
PREZES ZARZĄDU
2015-02-26
2020-06-15
2008-02-26
2020-06-15
ARES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-02-26
2008-10-23
DOBRA, 11, WARSZAWA, 00-384, WARSZAWA, POLSKA
2008-10-23
2013-10-24
POZNAŃSKA, 16, WARSZAWA, 00-680, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie