KRS 0000299811
NIP9512244655
REGON14132884300000
Nazwa"Z.W. SOWIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA" W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwa"Z.W. SOWIŃSKI" LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 22 lut 2008 (17 lat temu) 22 lut 2008
Data usunięcia 21 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres AL. WILANOWSKA, 7, WARSZAWA, 02-765, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9512244655
data rejestracji 12 mar 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 21 gru 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIZBIGNIEW WIESŁAW SOWIŃSKI
Wspólnik
2008-02-22
2015-03-03
Wspólnik
2008-02-22
2022-12-21
01736759800000
MONIKA ANNA SOWIŃSKA
Wspólnik
2015-03-03
2022-12-21
KRZYSZTOF GOŁĄB
Powiernik
2015-01-12
2022-12-21
KATARZYNA USZAK
Kurator
2015-01-16
2015-03-18
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST WSPÓLNIK ZBIGNIEW WIESŁAW SOWIŃSKI (KOMPLEMENTARIUSZ)
ZBIGNIEW WIESŁAW SOWIŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2008-02-22
2015-03-03
MONIKA ANNA SOWIŃSKA
Członek Organu Reprezentacji
2015-03-03
2022-12-21
2008-02-22
2015-01-12
"Z.W. SOWIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA"
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie