KRS 0000298777
NIP5222876416
REGON14130332300000
NazwaS4. STREFA KREDYTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaS4. STREFA KREDYTÓW LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 08 lut 2008 (17 lat temu) 08 lut 2008
Data usunięcia 13 wrz 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1200000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6491Z LEASING FINANSOWYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6511Z UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE #6512Z POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE #661 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #662 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAANNA BERNADETTA WOŹNIAK
Wspólnik
2013-06-05
2015-04-22
6.640 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 664.000,00 ZŁOTYCH
GERARD ANDRZEJ STANIECKI
Wspólnik
2015-04-22
2016-09-13
9760 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 976.000,00 ZŁ
PIOTR HENRYK STĘPNIAK
Wspólnik
2008-02-08
2013-06-05
6640 UDZIIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 664.000,00 ZŁOTYCH
ARKADIUSZ EUGENIUSZ STOLARSKI
Wspólnik
2008-02-08
2009-04-23
1120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 112.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2008-06-06
2015-04-22
2420 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 242.000,00 ZŁOTYCH
01528353200000
TOMASZ STARZYŃSKI
Wspólnik
2008-06-06
2009-04-23
1120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 112.000 ZŁOTYCH
GERARD ANDRZEJ STANIECKI
Wspólnik
2008-06-06
2009-04-23
700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70.000 ZŁOTYCH
ARKADIUSZ EUGENIUSZ STOLARSKI
Prokurent
2011-05-27
2016-09-13
PROKURA ŁĄCZNA
MAREK RYBAK
Powiernik
2015-03-24
2016-09-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, ALBO ŁĄCZNIE DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
ARKADIUSZ EUGENIUSZ STOLARSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-02-08
2011-05-27
JACEK JERZY WALEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-05-27
2015-04-22
GERARD ANDRZEJ STANIECKI
PREZES ZARZĄDU
2011-05-27
2016-09-13
TOMASZ STARZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-06-06
2009-04-23
GERARD ANDRZEJ STANIECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-06-06
2011-05-27
2008-02-08
2015-03-24
S4. STREFA KREDYTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-02-08
2008-06-06
LAZUROWA, 14 A, WARSZAWA, 01-315, WARSZAWA, POLSKA
2008-06-06
2012-02-03
GENERAŁA JÓZEFA BEMA, 87, WARSZAWA, 01-233, WARSZAWA, POLSKA
2012-02-03
2015-04-22
MŁYNARSKA, 48, WARSZAWA, 01-171, WARSZAWA, POLSKA
2015-04-22
2016-02-01
UL. STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO, 4, WROCŁAW, 50-078, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie